EP0104725 - Erzeugung von Kabelseeleneinheiten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.08.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.08.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.10.1988 [1988/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NORTHERN TELECOM LIMITED 1600 Dorchester Boulevard West Montreal Quebec H3H 1R1 / CA | [N/P] |
Frühere [1984/14] | Für alle benannten Staaten NORTHERN TELECOM LIMITED 1600 Dorchester Boulevard West Montreal Quebec H3H 1R1 / CA | Erfinder | 01 /
Garner, John Nicholas 169 Liddell Crescent Kingston Ontario, K7M 2T5 / CA | 02 /
Roberge, Jean March 125 Somervale Gardens, Apt. 8 Pointe Claire Quebec, H9R 3H6 / CA | 03 /
Axiuk, Oleq 266 Willowtree Place Pinecourt Quebec, J7V 3W1 / CA | [1984/14] | Vertreter | Crawford, Andrew Birkby, et al A.A. Thornton & Co. 235 High Holborn London WC1V 7LE / GB | [N/P] |
Frühere [1984/14] | Crawford, Andrew Birkby, et al A.A. THORNTON & CO. Northumberland House 303-306 High Holborn London WC1V 7LE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83304422.5 | 01.08.1983 | [1984/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CA19820409963 | 24.08.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CA 409963 | [1984/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0104725 | Datum: | 04.04.1984 | Sprache: | EN | [1984/14] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0104725 | Datum: | 08.08.1984 | Sprache: | EN | [1984/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0104725 | Datum: | 04.11.1987 | Sprache: | EN | [1987/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.06.1984 | Klassifikation | IPC: | H01B13/02 | [1984/14] | CPC: |
H01B13/0235 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1984/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Erzeugung von Kabelseeleneinheiten | [1984/14] | Englisch: | Forming cable core units | [1984/14] | Französisch: | Formation d'unités d'âme de câble | [1984/14] | Prüfungsverfahren | 25.01.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1985/16] | 17.03.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M05) | 19.08.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.10.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 05.02.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.04.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.04.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.08.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.08.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.08.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.08.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2144393 ; | [A]DE2262705 ; | [A]FR2365865 ; | [AD]US3910022 ; | [A]DE2558095 |