EP0106552 - Verfahren zur Herstellung von Zeolithen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.10.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.10.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 13.12.1989 [1989/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TOSOH CORPORATION 4560, Oaza Tonda Shinnanyo-shi Yamaguchi-ken / JP | [N/P] |
Frühere [1988/21] | Für alle benannten Staaten Tosoh Corporation 4560, Oaza Tonda Shinnanyo-shi Yamaguchi-ken / JP | ||
Frühere [1984/17] | Für alle benannten Staaten TOSOH CORPORATION No. 4560, Oaza-tonda, Shin-nanyo-shi Yamaguchi-ken, 746 / JP | Erfinder | 01 /
Arika, Junji 4171-7 Oaza Tokuyama Tokuyama-shi Yamaguchi-ken / JP | 02 /
Miyazaki, Hiroshi 297-156, Oaza Tonda Shinnanyo-shi Yamaguchi-ken / JP | 03 /
Igawa, Kazushige 297-159 Oaza Tonda Shinnanyo-shi Yamaguchi-ken / JP | 04 /
Itabashi, Keiji 1-2-7 Kawasaki Shinnanyo-shi Yamaguchi-ken / JP | [1984/17] | Vertreter | Bass, John Henton, et al REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [1984/17] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83305527.0 | 20.09.1983 | [1984/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19820162123 | 20.09.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 16212382 | JP19820176077 | 08.10.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 17607782 | [1984/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0106552 | Datum: | 25.04.1984 | Sprache: | EN | [1984/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0106552 | Datum: | 07.12.1988 | Sprache: | EN | [1988/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.02.1984 | Klassifikation | IPC: | C01B33/28 | [1984/17] | CPC: |
C01B33/2861 (EP,US);
C01B33/2869 (EP,US);
Y10S423/22 (EP,US);
Y10S423/23 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1984/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Zeolithen | [1984/17] | Englisch: | Process for preparation of zeolites | [1984/17] | Französisch: | Procédé pour la production de zéolithes | [1984/17] | Prüfungsverfahren | 03.10.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1984/17] | 26.09.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.04.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.12.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.06.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.07.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03) | 16.09.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.01.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 08.06.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.08.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.08.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.09.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1989/50] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 29.11.1984 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 26.11.1984 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 08.01.1985 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.08.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.09.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.09.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | JP57007819 [ ]; | [A]US4257885 (GROSE ROBERT W, et al); | [A]US3933974 (WINQUIST BRUCE H C); | [A]EP0016393 (HENKEL KGAA [DE], et al); | [A]DE2950086 (UGINE KUHLMANN); | [A]EP0002960 (FMC CORP [US]); | [A]US3119659 (TAGGART LE ROY L, et al) | [ ] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 6, no. 86, 30 April 1982; & JP-A-57 007 819 (Cat. D, A), & JP57007819 A 19820430 |