EP0087996 - Werkstückhandhabungsvorrichtung für Werkzeugmaschinen wie etwa Drehmaschinen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.08.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.11.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 29.12.1999 [1999/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MANUFACTURE DE MACHINES DU HAUT-RHIN S.A. (MANURHIN) 10, rue de Soultz F-68100 Mulhouse / FR | [1983/36] | Erfinder | 01 /
Schmitt, Hubert 15, rue de Niffer F-68110 Illzach / FR | 02 /
Deck, Maurice 2, rue du Rivage F-68120 Pfastatt / FR | [1983/36] | Vertreter | Martin, Jean-Jacques, et al Cabinet Régimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [N/P] |
Frühere [1985/49] | Martin, Jean-Jacques, et al Cabinet REGIMBEAU 26, Avenue Kléber F-75116 Paris / FR | ||
Frühere [1983/36] | Corre, Jacques Denis Paul Cabinet Regimbeau 26, Avenue Kléber F-75116 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83400313.9 | 15.02.1983 | [1983/36] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19820003267 | 26.02.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8203267 | [1983/36] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0087996 | Datum: | 07.09.1983 | Sprache: | FR | [1983/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0087996 | Datum: | 30.10.1985 | Sprache: | FR | [1985/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.07.1983 | Klassifikation | IPC: | B23Q7/04, B23Q1/16 | [1983/36] | CPC: |
B23Q1/50 (EP);
B23Q7/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1983/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Werkstückhandhabungsvorrichtung für Werkzeugmaschinen wie etwa Drehmaschinen | [1983/36] | Englisch: | Work handling device for a machine tool, e.g. a lathe | [1983/36] | Französisch: | Dispositif de chargement et déchargement de pièces pour une machine-outil telle qu'une machine de tournage | [1983/36] | Prüfungsverfahren | 20.02.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/17] | 14.02.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 19.04.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.06.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.06.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 31.07.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.01.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 30.10.1985 | NL | 30.10.1985 | BE | 28.02.1986 | LU | 28.02.1986 | [1999/52] |
Frühere [1991/51] | AT | 30.10.1985 | |
NL | 30.10.1985 | ||
BE | 28.02.1986 | ||
Frühere [1988/18] | AT | 30.10.1985 | |
NL | 30.10.1985 | ||
Frühere [1987/19] | AT | 30.10.1985 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]FR1151562 (FISCHER AG GEORG); | [A]DE2220161 (SCHALL EBERHARD) |