EP0107564 - Vorrichtung zum Einstellen einer Stranggiesskokille [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 31.03.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.03.1990 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 16.05.1990 [1990/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CLECIM 107 boulevard de la Mission Marchand F-92400 Courbevoie / FR | [1984/18] | Erfinder | 01 /
Vial, Raymond 13 rue Anatole France F-42420 Lorette / FR | [1984/18] | Vertreter | Le Brusque, Maurice, et al Cabinet HARLE et PHELIP 14-16, rue Ballu 75009 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1985/26] | Le Brusque, Maurice, et al Cabinet Harlé et Phélip 21, rue de la Rochefoucauld F-75009 Paris / FR | ||
Frühere [1984/18] | Le Brusque, Maurice CREUSOT-LOIRE 15 rue Pasquier F-75383 Paris Cedex 08 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83401962.2 | 07.10.1983 | [1984/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19820016855 | 08.10.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8216855 | [1984/18] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0107564 | Datum: | 02.05.1984 | Sprache: | FR | [1984/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0107564 | Datum: | 28.05.1986 | Sprache: | FR | [1986/22] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0107564 | Datum: | 16.05.1990 | Sprache: | FR | [1990/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.02.1984 | Klassifikation | IPC: | B22D11/04 | [1984/18] | CPC: |
B22D11/05 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, GB, IT, LU, NL, SE [1984/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Einstellen einer Stranggiesskokille | [1984/18] | Englisch: | Apparatus for the adjustment of a continuous-casting mould | [1984/18] | Französisch: | Dispositif de réglage de lingotière de coulée continue | [1984/18] | Prüfungsverfahren | 02.07.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/37] | 14.03.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.05.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.08.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 29.11.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.02.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.02.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
18.02.1987
18.03.1987
ADMISSIBLE Mannesmann Aktiengesellschaft Mannesmannufer2 Postfach 5501 D-4000 Düsseldorf 1 / DE | [N/P] |
Frühere [1987/16] | |||
Einsprechende(r) | 01
18.02.1987
18.03.1987
ADMISSIBLE Mannesmann Aktiengesellschaft Mannesmannufer2 Postfach 5501 D-4000 Düsseldorf 1 / DE | 14.05.1987 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 30.06.1987 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M02) | 07.07.1987 | Erwiderung von Beteiligten auf die Stellungnahme des Patentinhabers | 26.01.1988 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 08.07.1988 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 27.10.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 04.09.1989 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 14.09.1989 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 13.12.1989 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 05.02.1990 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.10.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | BE632930 [ ]; | FR1559772 [ ]; | FR2081815 [ ] (CONCAST AG [CH]); | FR2174965 [ ] (CONCAST AG [CH]); | DE2620751 [ ] (KLOECKNER WERKE AG); | FR2365390 [ ] (KAWASAKI STEEL CO [JP], et al); | FR2435306 [ ] (VOEST ALPINE AG [AT]) |