EP0145823 - Vorrichtung zum Mischen von Feststoffen und Fluiden [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.05.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 13.07.1988 [1988/28] | Anmelder | Für:DE
NL
DOWELL SCHLUMBERGER CORPORATION Via Espana 200 Panama 5 / PA | Für:FR
COMPAGNIE DES SERVICES DOWELL SCHLUMBERGER S.A. 20, Rue Jean Jaures F-92800 Puteaux / FR | [1988/03] |
Frühere [1987/44] | Für:DE
NL
DOWELL SCHLUMBERGER CORPORATION Via Espana 200 Panama 5 / PA | ||
Für:FR
COMPAGNIE DES SERVICES DOWELL SCHLUMBERGER S.A. 20, Rue Jean Jaures F-92800 Puteaux / FR | |||
Frühere [1985/26] | Für alle benannten Staaten THE DOW CHEMICAL COMPANY 2030 Dow Center Abbott Road P.O. Box 1967 Midland Michigan 48640-1967 / US | Erfinder | 01 /
Althouse III, James W. 3625 S. Toledo Avenue Tulsa Oklahoma / US | [1985/26] | Vertreter | Richebourg, Michel François Schlumberger Dowell Dowell Patent and Licensing Deptartment 26 Rue de la Cavée 92142 Clamart Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [1987/44] | Richebourg, Michel François Schlumberger Dowell Dowell Patent and Licensing Dept. 26, rue de la Cavée F-92142 Clamart Cedex / FR | ||
Frühere [1987/13] | Peuscet, Jacques SCP Cabinet Peuscet et Autres, 68, rue d'Hauteville F-75010 Paris / FR | ||
Frühere [1986/39] | Peuscet, Jacques Cabinet Peuscet 68, rue d'Hauteville F-75010 Paris / FR | ||
Frühere [1985/26] | Peuscet, Jacques SCP Cabinet Peuscet et Autres, 68, rue d'Hauteville F-75010 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83402493.7 | 20.12.1983 | [1985/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0145823 | Datum: | 26.06.1985 | Sprache: | EN | [1985/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0145823 | Datum: | 15.07.1987 | Sprache: | EN | [1987/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.10.1984 | Klassifikation | IPC: | B01F3/14, B01F5/22, B01F7/26 | [1985/26] | CPC: |
E21B21/062 (EP,US);
B01F25/743 (EP,US);
E21B43/2607 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, NL [1985/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Mischen von Feststoffen und Fluiden | [1985/26] | Englisch: | Apparatus for mixing solids and fluids | [1985/26] | Französisch: | Mélangeur de solides et de fluides | [1985/26] | Prüfungsverfahren | 18.01.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1985/26] | 28.01.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.07.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.11.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 13.01.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.02.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.02.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.04.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.09.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.09.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP5715828 ; | [A]DE897836 (KARL KRANZ INH WILHELM HEIL &); | [A]US3051454 (GOOS ARTHUR W, et al); | [A]GB1103031 (HACHIRO YAMASHITA, et al); | [A]GB1461374 (RHONE POULENC IND); | [A]DE2740789 (FUNKEN KK); | [A]DE3002720 (CONDOR ENG & MFG); | [A]EP0048312 (IVARSON NEMO) | [A] - Patent Abstracts of Japan vol. 6, no. 78, 15 May 1982 & JP-A-57-15828, & JP5715828 A 19820515 |