EP0117378 - 1-Carbonyl-1-phenoxyphenyl-2-azolyl-ethanol-Derivate als Mikrobizide, sowie ihre Zwischenprodukte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.02.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 4002 Basel / CH | [N/P] |
Frühere [1984/36] | Für alle benannten Staaten CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 CH-4002 Basel / CH | Erfinder | 01 /
Sturm, Elmar, Dr. Klusstrasse 66 CH-4147 Aesch / CH | 02 /
Kunz, Walter, Dr. Buchenstrasse 9 CH-4104 Oberwil / CH | [1984/36] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83810532.8 | 17.11.1983 | [1984/36] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19820006822 | 23.11.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 682282 | [1984/36] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0117378 | Datum: | 05.09.1984 | Sprache: | DE | [1984/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.07.1984 | Klassifikation | IPC: | C07D405/06, A01N43/50, A01N43/64, C07D407/06, C07D303/32 | [1984/36] | CPC: |
C07D231/12 (EP);
C07D405/10 (KR);
A01N43/50 (EP);
A01N43/653 (EP);
A61P31/10 (EP);
C07C45/61 (EP);
C07C45/68 (EP);
C07C45/71 (EP);
C07D233/56 (EP);
| C-Set: |
C07C45/61, C07C49/84 (EP);
C07C45/68, C07C49/235 (EP);
C07C45/71, C07C49/84 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, IT, LI, LU, NL, SE [1984/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | 1-Carbonyl-1-phenoxyphenyl-2-azolyl-ethanol-Derivate als Mikrobizide, sowie ihre Zwischenprodukte | [1984/36] | Englisch: | 1-Carbonyl-1-phenoxyphenyl-2-azolyl-ethanol-derivatives as microbicides, and their intermediates | [1984/36] | Französisch: | Dérivés microbicides du 1-carbonyl-1-phénoxyphényl-2-azolyl-éthanol, et leurs intermédiaires | [1984/36] | Akte vernichtet: | 03.08.1994 | Prüfungsverfahren | 19.11.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1984/36] | 24.02.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.06.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.08.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.12.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.05.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.09.1987 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1988/12] | 21.10.1987 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1988/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.10.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.10.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.1987 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE2348663 (BAYER AG); | [YP]EP0078594 (ICI PLC [GB]) |