EP0102938 - Reibradgetriebe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.09.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.09.1986 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.10.1986 [1986/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Maichen, Karl Thaläckerstrasse 12 A-6923 Lauterach / AT | [1984/11] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1984/11] | Vertreter | Köhler-Pavlik, Johann Sonn & Partner Patentanwälte Riemergasse 14 1010 Wien / AT | [N/P] |
Frühere [1984/11] | Köhler-Pavlik, Johann, Dipl.-Ing. Margaretenplatz 5 A-1050 Wien / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83890092.6 | 01.06.1983 | [1984/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT19820002219 | 08.06.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 221982 | AT19830001798 | 16.05.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 179883 | [1984/11] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0102938 | Datum: | 14.03.1984 | Sprache: | DE | [1984/11] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0102938 | Datum: | 28.08.1985 | Sprache: | DE | [1985/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.06.1985 | Klassifikation | IPC: | F16H15/42 | [1984/11] | CPC: |
B62M11/12 (EP);
F16H15/42 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1984/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Reibradgetriebe | [1984/11] | Englisch: | Friction wheel gearing | [1984/11] | Französisch: | Transmission à roue à friction | [1984/11] | Akte vernichtet: | 10.12.1992 | Prüfungsverfahren | 29.04.1986 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1986/44] | 27.05.1986 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1986/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 28.02.1986 | M02   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.1986 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | CH261184 [ ] (DABO AG [CH]); | FR869938 [ ] (WESSELMANN BOHRER CO AG); | GB1204658 [ ] (STEINFELS HELMUT [DE]); | DE107562 [ ]; | US664028 [ ] (RYD GUSTAF ADOLF [SE]); | DE1650790 [ ] (NAT RES DEV); | DE1953496 [ ] (SCHAEFER GUENTHER); | GB861952 [ ] (GARRETT CORP); | US2325323 [ ] (JOHNSON CARL E, et al); | US2336799 [ ] (PALM BERNHARD N) |