Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
10.09.1986 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.10.1986 [1986/44] |
25.06.1985 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 28.08.1985 [1985/35] |
14.01.1984 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 14.03.1984 [1984/11] |