EP0093769 - SPEICHERSICHERHEITSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.12.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.12.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 27.01.1988 [1988/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NCR CORPORATION World Headquarters Dayton, Ohio 45479 / US | [1983/46] | Erfinder | 01 /
DEVCHOUDHURY, Rathindra Nath 52 Highgate Circle Ithaca, NY 14850 / US | [1983/46] | Vertreter | Robinson, Robert George International Intellectual Property Department, NCR Limited, 206 Marylebone Road London NW1 6LY / GB | [N/P] |
Frühere [1983/46] | Robinson, Robert George International Patent Department NCR Limited 206 Marylebone Road London NW1 6LY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83900113.8 | 08.11.1982 | [1983/46] | WO1982US01581 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19810320790 | 12.11.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 320790 | [1983/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO8301848 | Datum: | 26.05.1983 | [1983/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0093769 | Datum: | 16.11.1983 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.05.1983 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1983/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0093769 | Datum: | 04.02.1987 | Sprache: | EN | [1987/06] | Recherchenbericht(e) | Klassifikation | IPC: | G06F12/14 | [1987/06] | CPC: |
G06F12/1466 (EP,US)
|
Frühere IPC [1983/46] | G06F13/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1983/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SPEICHERSICHERHEITSYSTEM | [1983/46] | Englisch: | MEMORY SECURITY SYSTEM | [1983/46] | Französisch: | SYSTEME DE SECURITE POUR MEMOIRE | [1983/46] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Eintritt in die regionale Phase | 15.07.1983 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.07.1983 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.11.1983 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.11.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1984/03] | 20.06.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.12.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.01.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 21.03.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.06.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 08.07.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.08.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.08.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.11.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.11.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.11.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.11.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US4005386 (SEKI MITSUAKI, et al); | [Y]US4262337 (JONES TREVOR O); | [Y]FR2471004 (DASSAULT ELECTRONIQUE [FR]) | Prüfung | FR2311360 |