EP0106869 - NIEDRIGTEMPERATURPROBEBÜHNE FÜR MIKROANALYSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.09.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.09.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 09.11.1988 [1988/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The University of Glasgow, University Court The University Glasgow G12 8QQ Scotland / GB | [N/P] |
Frühere [1984/18] | Für alle benannten Staaten The University of Glasgow, University Court The University Glasgow G12 8QQ, Scotland / GB | Erfinder | 01 /
NICHOLSON, Walter Anthony Patrick 52 South Mains Road Milngavie / GB | 02 /
BIDDLECOMBE, William Harry 25 Bathgo Avenue Ralston / GB | 03 /
ELDER, Hugh Young 115 Ravelstone Road Bearsden Glasgow G61 / GB | [1984/18] | Vertreter | Arthur, John William, et al FITZPATRICKS, 4 West Regent Street Glasgow G2 1RS Scotland / GB | [N/P] |
Frühere [1988/42] | Arthur, John William, et al FITZPATRICKS, 4 West Regent Street Glasgow G2 1RS, Scotland / GB | ||
Frühere [1984/18] | Wotherspoon, Graham FITZPATRICKS 4 West Regent Street Glasgow G2 1RS Scotland / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83901328.1 | 19.04.1983 | [1984/18] | WO1983GB00115 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19820011341 | 20.04.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8211341 | [1984/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO8303707 | Datum: | 27.10.1983 | [1983/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0106869 | Datum: | 02.05.1984 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.10.1983 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1984/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0106869 | Datum: | 11.11.1987 | Sprache: | EN | [1987/46] | Recherchenbericht(e) | Klassifikation | IPC: | H01J37/20 | [1984/18] | CPC: |
H01J37/20 (EP,US);
H01J2237/2001 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [1984/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NIEDRIGTEMPERATURPROBEBÜHNE FÜR MIKROANALYSE | [1984/18] | Englisch: | LOW TEMPERATURE STAGE FOR MICROANALYSIS | [1984/18] | Französisch: | ETAGE A FAIBLE TEMPERATURE POUR MICRO-ANALYSES | [1984/18] | Akte vernichtet: | 18.07.1996 | Eintritt in die regionale Phase | 12.12.1983 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.12.1983 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.04.1984 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.04.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/25] | 22.03.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.01.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.03.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 09.07.1986 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 18.09.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.02.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 19.05.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.08.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.08.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.08.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/45] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 18.09.1986 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 18.09.1986 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 14.10.1986 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.04.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.04.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.06.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.1987 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   08.06.1987 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3958124 (KOCH GEORGE R, et al); | [A]GB2000901 (JEOL LTD); | [A]US4162401 (KING WAYNE E [US], et al) | [A] - Journal of Physics E - Scientific Instruments, Volume 15, No. 2, February 1982, Dorking (GB) J.A. EADES: "A Helium Cooled Specimen Stage for Electron Microscopy" pages 184-186, see parapraph 2, entitled "the stage" |