EP0124527 - GELATINBASIERTER VOLLSTÄNDIGER BLUTERSATZ UND DESSEN HERSTELLUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.06.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.06.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 27.07.1988 [1988/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SYNTHETIC BLOOD CORPORATION 725 County Line Road Deerfield, Illinois 60015 / US | [1987/52] |
Frühere [1984/46] | Für alle benannten Staaten NEOMED CORPORATION 540 Hunter Court Wilmette Illinois 60091 / US | Erfinder | 01 /
ECANOW, Charles, S. 4118 Skokiana Terrace Skokie, IL 60076 / US | 02 /
ECANOW, Bernard 540 Hunter Court Wilmette, IL 60091 / US | [1984/46] | Vertreter | Baillie, Iain Cameron, et al Ladas & Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [1984/46] | Baillie, Iain Cameron, et al c/o Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83901693.8 | 16.05.1983 | [1984/46] | WO1983US00739 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19820437823 | 29.10.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 437823 | US19830464704 | 07.02.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 464704 | [1984/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO8401717 | Datum: | 10.05.1984 | [1984/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0124527 | Datum: | 14.11.1984 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.05.1984 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1984/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0124527 | Datum: | 12.08.1987 | Sprache: | EN | [1987/33] | Recherchenbericht(e) | Klassifikation | IPC: | A61K45/06, A61K37/12, A61K37/14 | [1984/46] | CPC: |
A61K9/0026 (EP,US);
A61K38/39 (EP,US);
A61K38/42 (EP,US);
G03C2001/0471 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE [1984/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GELATINBASIERTER VOLLSTÄNDIGER BLUTERSATZ UND DESSEN HERSTELLUNGSVERFAHREN | [1984/46] | Englisch: | GELATIN BASED SYNTHETIC WHOLE BLOOD AND A METHOD OF MAKING THE SAME | [1984/46] | Französisch: | SANG ENTIER SYNTHETIQUE A BASE DE GELATINE ET SON PROCEDE DE FABRICATION | [1984/46] | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Eintritt in die regionale Phase | 27.07.1984 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.07.1984 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.09.1984 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.09.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1985/02] | 04.12.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.04.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.09.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 15.12.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.02.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.02.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP86107262.7 / EP0223906 | Einspruch (Einsprüche) | 14.05.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.04.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.05.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.05.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB742594 (CHARLES B KNOX GELATINE COMPAN); | [A]US4001401 (BONSEN PIETER, et al); | [A]DE2940184 (BIOTEST SERUM INSTITUT GMBH [DE]) | Prüfung | US3169004 | US4002739 | US4252793 | US4343797 | - Science, 27 May 1983, pp. 965-967 | - The Journal of Physical Chemistry, 64 (1), Sept. 1960, A. Veis et al., pp. 1203-1210 | - Journal of Pharmaceutical Sciences, June 1982, 71(6), J.N. McNullen et al., pp. 628-633 |