EP0112351 - SPENDER FÜR PASTÖSE PRODUKTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.08.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.05.1990 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 27.06.1990 [1990/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Josef Wischerath GmbH & Co. KG Fuchsweg 9 D-5000 Köln 40 (Lövenich) / DE | [1984/27] | Erfinder | 01 /
EULENBURG, Jürgen Grüner Weg 38 D-4040 Neuss 1 / DE | [1984/27] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [1984/27] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 D-80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83901927.0 | 29.06.1983 | [1984/27] | WO1983EP00165 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19823224199 | 29.06.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3224199 | [1984/27] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO8400140 | Datum: | 19.01.1984 | [1984/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0112351 | Datum: | 04.07.1984 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 19.01.1984 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1984/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0112351 | Datum: | 15.10.1986 | Sprache: | DE | [1986/42] | Art: | B1 RE Neuausgabe der Patentschrift | Nr.: | EP0112351 | Datum: | 12.02.1987 | [1987/15] | Recherchenbericht(e) | Klassifikation | IPC: | B65D47/34 | [1984/27] | CPC: |
B05B11/028 (EP,US);
B05B11/1032 (EP,US);
B05B11/1064 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE [1984/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SPENDER FÜR PASTÖSE PRODUKTE | [1984/27] | Englisch: | DISTRIBUTION OF PASTY PRODUCTS | [1984/27] | Französisch: | DISTRIBUTION DE PRODUITS PATEUX | [1984/27] | Eintritt in die regionale Phase | 22.02.1984 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.02.1984 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.05.1984 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.05.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/31] | 30.01.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.08.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.09.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 02.12.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.01.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 16.04.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.07.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.07.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.07.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.05.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3361305 (SPATZ WALTER B); | [A]US3820689 (COCITA A); | [A]FR2344469 (HENKEL & CIE GMBH [DE]); | [X]EP0013691 (CZECH JOACHIM [DE]) |