EP0116580 - KONTAMINATIONSGRADANZEIGER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.10.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.10.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 30.11.1988 [1988/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Secretary of State for Trade and Industry in Her Britannic Majesty's Gov. of the U.K. of Great Britain and Northern Ireland 1/19 Victoria Street London SW1H OET / GB | [N/P] |
Frühere [1987/48] | Für alle benannten Staaten The Secretary of State for Trade and Industry in Her Britannic Majesty's Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1/19 Victoria Street London SW1H OET / GB | ||
Frühere [1984/35] | Für alle benannten Staaten The Secretary of State for Industry in Her Britannic Majesty's Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1 Victoria Street London SW1H 0ET / GB | Erfinder | 01 /
HUNT, Trevor, Maxwell 50 Kingsholm Road Westbury-on-Trym Bristol Avon / GB | 02 /
BOWNS, Desmond, Edward 17 Landsdown Crescent Bath Avon / GB | [1984/35] | Vertreter | Wildman, David Brian, et al British Aerospace Defence Limited Royal Ordnance Division Egyptian House 170-173 Piccadilly London W1V 9DD / GB | [N/P] |
Frühere [1984/35] | Wildman, David Brian, et al British Aerospace Defence Limited Royal Ordnance Division Egyptian House 170-173 Piccadilly London W1V 9DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83902533.5 | 04.08.1983 | [1984/35] | WO1983GB00194 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19820023402 | 13.08.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8223402 | [1984/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO8400816 | Datum: | 01.03.1984 | [1984/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0116580 | Datum: | 29.08.1984 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.03.1984 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1984/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0116580 | Datum: | 09.12.1987 | Sprache: | EN | [1987/50] | Recherchenbericht(e) | Klassifikation | IPC: | G01N15/06 | [1984/35] | CPC: |
G01N15/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/09] |
Frühere [1984/35] | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KONTAMINATIONSGRADANZEIGER | [1984/35] | Englisch: | CONTAMINATION LEVEL INDICATOR | [1984/35] | Französisch: | INDICATEUR DE NIVEAU DE CONTAMINATION | [1984/35] | Sonstiges | EPB 1986/08: Verbunden mit 83304522.1/0101263 (europäische Anmeldenummer/Veröffentlichungsnummer) durch Entscheidung vom 16.12.85 | EPB 1986/08: Consolidated with 83304522.2/0101263 (European application No./publication No.) by decision dated 16.12.85 | EPB 1986/08: Jointe à la demande no. 83304522.2/0101263 (numéro de dépôt/numéro de publication de la demande européenne) par décision du 16.12.85 | Eintritt in die regionale Phase | 10.04.1984 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.08.1983 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.04.1984 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.04.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/35] | 07.11.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.02.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.06.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.07.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.01.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 04.05.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.07.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.07.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.09.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.07.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.11.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.07.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.09.1986 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   17.11.1986 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US3499315 (MARINO JOSEPH A); | [X]US3678881 (SHINN JEFFREY N); | [X]US3357236 (WALTER KASTEN); | [A]FR2102768 (ROSTOCK DIESELMOTOREN); | [A]US3893334 (WILLIAMS DAVID JOSEPH) | Prüfung | EP0035788 | US3452586 |