EP0115532 - IMMUNOLOGISCHE TESTVORRICHTUNG UND VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.11.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.11.1984 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.01.1985 [1985/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Block, Myron J. 334 North Main Street North Salem New Hampshire 03073 / US | Für alle benannten Staaten HIRSCHFELD, Tomas B. 1262 Vancouver Way Livermore CA 94550 / US | [N/P] |
Frühere [1984/33] | Für alle benannten Staaten Block, Myron J. 334 North Main Street North Salem New Hampshire 03073 / US | ||
Für alle benannten Staaten HIRSCHFELD, Tomas B. 1262 Vancouver Way Livermore CA 94550 / US | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1984/33] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83902737.2 | 09.08.1983 | [1984/33] | WO1983US01230 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19820406324 | 09.08.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 406324 | [1984/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO8400817 | Datum: | 01.03.1984 | [1984/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0115532 | Datum: | 15.08.1984 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.03.1984 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1984/33] | Recherchenbericht(e) | Klassifikation | IPC: | G01N21/00, G01N21/64, G01N33/54, G01N33/58 | [1984/33] | CPC: |
G01N21/648 (EP,US);
G01N21/6428 (EP,US);
G01N21/7703 (EP,US);
G01N2021/7786 (EP,US);
Y10S436/805 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1984/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IMMUNOLOGISCHE TESTVORRICHTUNG UND VERFAHREN | [1984/33] | Englisch: | IMMUNOASSAY APPARATUS AND METHODS | [1984/33] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCEDES D'ANALYSE IMMUNOLOGIQUE | [1984/33] | Akte vernichtet: | 14.07.1990 | Prüfungsverfahren | 10.07.1984 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1985/04] | 08.08.1984 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1985/04] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 09.05.1984 | DE   M02   Noch nicht entrichtet | 09.05.1984 | FR   M02   Noch nicht entrichtet | 09.05.1984 | GB   M02   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3604927 (HIRSCHFELD TOMAS); | [Y]US3939350 (KRONICK MELVYN N, et al); | [Y]US3998591 (ECKFELDT EDGAR LAWRENCE); | [Y]US4050895 (HARDY EDGAR E, et al); | [A]US4106909 (DAVID DONALD J, et al); | [A]US4133639 (HARTE RICHARD A); | [A]US4321057 (BUCKLES RICHARD G); | [AP]US4368047 (ANDRADE JOSEPH D, et al); | [AT]US4399099 (BUCKLES RICHARD G [US]); | [XP]EP0075353 |