Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
11.04.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 30.05.1990 [1990/22] |
29.04.1989 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 14.06.1989 [1989/24] |
25.11.1987 | Erster Prüfungsbericht | |
02.04.1985 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 05.06.1985 [1985/23] |
02.04.1985 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 05.06.1985 [1985/23] |
02.04.1985 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 05.06.1985 [1985/23] |
02.04.1985 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 05.06.1985 [1985/23] |
21.07.1984 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 19.09.1984 [1984/38] |
21.07.1984 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 19.09.1984 [1984/38] |