EP0118568 - HALBLEITER-BILDAUFZEICHNUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.04.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.04.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 30.05.1990 [1990/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NISHIZAWA, Junichi 6-16, Komegafukuro 1-chome Sendai-shi Miyagi 980 / JP | [N/P] |
Frühere [1985/23] | Für alle benannten Staaten NISHIZAWA, Junichi 6-16, Komegafukuro 1-chome Sendai-shi Miyagi 980 / JP | ||
Frühere [1984/38] | Für alle benannten Staaten FUJI PHOTO FILM CO., LTD. 210 Nakanuma Minami-Ashigara-shi Kanagawa 250-01 / JP | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1985/23] |
Frühere [1984/38] | 01 /
NISHIZAWA, Jun-ichi 6-16, Komegafukuro 1-chome Sendai-shi Miyagi 980 / JP | Vertreter | Fane, Christopher Robin King, et al Haseltine Lake & Co., Imperial House, 15-19 Kingsway London WC2B 6UD / GB | [N/P] |
Frühere [1984/38] | Fane, Christopher Robin King, et al HASELTINE LAKE & CO. Hazlitt House 28 Southampton Buildings Chancery Lane London, WC2A 1AT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83902905.5 | 09.09.1983 | [1984/38] | WO1983JP00303 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19820157693 | 09.09.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 15769382 | [1984/38] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO8401076 | Datum: | 15.03.1984 | [1984/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0118568 | Datum: | 19.09.1984 | Sprache: | EN | [1984/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0118568 | Datum: | 14.06.1989 | Sprache: | EN | [1989/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.12.1985 | Klassifikation | IPC: | H04N5/30 | [1984/38] | CPC: |
H01L27/14679 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB, NL [1984/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HALBLEITER-BILDAUFZEICHNUNGSVORRICHTUNG | [1984/38] | Englisch: | SEMICONDUCTOR IMAGE PICKUP DEVICE | [1984/38] | Französisch: | DISPOSITIF DE PRISE D'IMAGE A SEMICONDUCTEURS | [1984/38] | Eintritt in die regionale Phase | 04.05.1984 | Übersetzung eingereicht | 18.05.1984 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.05.1984 | Recherchengebühr entrichtet | 18.05.1984 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.05.1984 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.05.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/38] | 27.11.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.04.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.08.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.12.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.03.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.03.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.03.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.09.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.09.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.09.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.09.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2000908 (ZAIDAN HOJIN HANDOTAI KENKYU); | [A]JPS5515229 (HANDOTAI KENKYU SHINKOKAI); | [APD]EP0096725 (FUJI PHOTO FILM CO LTD [JP]) | Internationale Recherche | [A]JPS4537728B ; | [A]JPS56150878 (HANDOTAI KENKYU SHINKOKAI) |