EP0160642 - POLYMERE LICHTSTABILISIERENDE MITTEL POLYALKYLPIPERIDINGRUPPIERUNGEN ENTHALTEND [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.12.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.12.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.01.1990 [1990/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E. I. du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | [N/P] |
Frühere [1988/50] | Für alle benannten Staaten E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 1007 Market Street Wilmington Delaware 19898 / US | ||
Für:GB
FORD MOTOR COMPANY LIMITED Eagle Way Brentwood, Essex CM13 3BW / GB | |||
Für:DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT D-50725 Köln / DE | |||
Für:FR
FORD FRANCE SOCIETE ANONYME 344 Avenue Napoléon Bonaparte B.P. 307 F-92506 Rueil Malmaison Cedex / FR | |||
Frühere [1985/46] | Für:NL
Ford Motor Company The American Road Dearborn, MI 48121 / US | ||
Für:GB
FORD MOTOR COMPANY LIMITED Eagle Way Brentwood, Essex CM13 3BW / GB | |||
Für:DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT D-50725 Köln / DE | |||
Für:FR
FORD FRANCE SOCIETE ANONYME 344 Avenue Napoléon Bonaparte B.P. 307 F-92506 Rueil Malmaison Cedex / FR | Erfinder | 01 /
KORDOMENOS, Panagiotis, I. 42758 Elizabeth Circle Mt. Clemens, MI 48044 / US | 02 /
ALEXANDER, Delores, J. 29060 Lone Elm Lane Southfield, MI 48076 / US | 03 /
THOMSON, David, M. 37069 Charter Oaks Blvd. Mt. Clemens, MI 48043 / US | [1985/46] | Vertreter | Woodcraft, David Charles, et al Brookes Batchellor 102-108 Clerkenwell Road London EC1M 5SA / GB | [N/P] |
Frühere [1987/47] | Woodcraft, David Charles, et al BROOKES & MARTIN High Holborn House 52/54 High Holborn London, WC1V 6SE / GB | ||
Frühere [1985/46] | Messulam, Alec Moses A. Messulam & Co. 24 Broadway Leigh on Sea Essex SS9 1BN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83903671.2 | 13.10.1983 | [1985/46] | WO1983US01597 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8501734 | Datum: | 25.04.1985 | Sprache: | EN | [1985/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0160642 | Datum: | 13.11.1985 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.04.1985 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1985/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0160642 | Datum: | 08.02.1989 | Sprache: | EN | [1989/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 25.04.1985 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.03.1986 | Klassifikation | IPC: | C08G59/50, C08K5/34 | [1985/46] | CPC: |
C08K5/3435 (EP,US);
C08G59/10 (EP,US);
C08G59/56 (EP,US);
C09D163/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [1985/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POLYMERE LICHTSTABILISIERENDE MITTEL POLYALKYLPIPERIDINGRUPPIERUNGEN ENTHALTEND | [1985/46] | Englisch: | POLYMERIC LIGHT STABILIZERS CONTAINING POLYALKYLPIPERIDINE GROUPS | [1985/46] | Französisch: | AGENTS POLYMERES DE STABILISATION A LA LUMIERE CONTENANT DES GROUPES DE POLYALKYLPIPERIDINE | [1985/46] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Eintritt in die regionale Phase | 21.06.1985 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.06.1985 | Recherchengebühr entrichtet | 21.06.1985 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.06.1985 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.06.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1985/46] | 21.05.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 26.01.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.05.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.08.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.11.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.11.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.11.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.09.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.08.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.10.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3684765 (MATSUI KATSUAKI, et al); | [A]US4166813 (KURUMADA TOMOYUKI [JP], et al); | [A]US4265803 (SOMA NOBUO, et al); | [A]US4299926 (RODY JEAN, et al); | [A]US4316837 (MOLT KENNETH R, et al) |