EP0127647 - PROJEKTIONSGERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.07.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.04.2015 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Staaten, in denen das Erlöschen rückgängig gemacht wurde: GB | veröffentlicht am 20.05.2015 [2015/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sacher, Friedrich Josef Agnesstrasse 52a D-5210 Troisdorf / DE | [1986/51] |
Frühere [1984/50] | Für alle benannten Staaten Sacher, Brigitte Stationsweg 24 D-5210 Troisdorf / DE | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1987/36] |
Frühere [1984/50] | 01 /
SACHER, Friedrich-Josef Stationsweg 24 D-5210 Troisdorf / DE | Vertreter | Freischem, Werner Patentanwälte Freischem Salierring 47-53 50677 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [1984/50] | Freischem, Werner, Dipl.-Ing. Patentanwälte Freischem, An Gross St. Martin 2 D-50667 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 83903788.4 | 29.11.1983 | [1984/50] | WO1983EP00318 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19823244394 | 01.12.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3244394 | [1984/50] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO8402200 | Datum: | 07.06.1984 | [1984/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0127647 | Datum: | 12.12.1984 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 07.06.1984 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1984/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0127647 | Datum: | 02.09.1987 | Sprache: | DE | [1987/36] | Recherchenbericht(e) | Klassifikation | IPC: | G03B23/18, G03B23/10 | [1987/36] | CPC: |
G03B23/105 (EP,US);
G03B23/18 (EP,US)
|
Frühere IPC [1984/50] | G03B23/16, G03B23/10 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, NL, SE [1984/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PROJEKTIONSGERÄT | [1984/50] | Englisch: | PROJECTOR | [1984/50] | Französisch: | APPAREIL DE PROJECTION | [1984/50] | Eintritt in die regionale Phase | 24.07.1984 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.07.1984 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.12.1984 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.12.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1985/08] | 23.10.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.03.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.06.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 23.02.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.05.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.05.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.06.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.01.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.04.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.12.1985 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   15.01.1986 | 30.11.1986 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   16.04.1987 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 02.09.1987 | SE | 30.09.1987 | [2015/21] |
Frühere [1990/32] | NL | 02.09.1987 | |
SE | 30.09.1987 | ||
GB | 29.11.1987 | ||
Frühere [1989/31] | NL | 02.09.1987 | |
SE | 30.09.1987 | ||
GB | 29.11.1987 | ||
Frühere [1989/19] | NL | 02.09.1987 | |
SE | 30.09.1987 | ||
Frühere [1989/05] | NL | 02.09.1987 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US3036496 (FREDERICK JR CLAUDE M, et al); | [A]FR1423058 ; | [A]CH486716 (EASTMAN KODAK CO [US]); | [A]BE761744 (SNAM PROGETTI); | [A]FR2365140 (PRICE KAREN [FR]); | [A]EP0032438 (TECHNICARE CORP [US]) |