EP0114615 - Alkalinische phosphatase markierte Steroidhormon-Glucuronide [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 20.03.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ABBOTT LABORATORIES 14th Street and Sheridan Road North St North Chicago Illinois 60064 / US | [N/P] |
Frühere [1984/31] | Für alle benannten Staaten ABBOTT LABORATORIES 14th Street and Sheridan Road North St North Chicago, Illinois 60064 / US | Erfinder | 01 /
March, Steven Carl 1307 Winchester Road Libertyville, I11. 60048 / US | 02 /
Shipchandler, Mohammed Tyebji 640 Burdick Libertyville, I11. 60048 / IN | [1984/31] | Vertreter | Modiano, Guido, et al Dr. Modiano & Associati SpA Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [1984/31] | Modiano, Guido, Dr.-Ing., et al Modiano & Associati S.r.l. Via Meravigli, 16 I-20123 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84100250.4 | 12.01.1984 | [1984/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19830460734 | 25.01.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 460734 | [1984/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0114615 | Datum: | 01.08.1984 | Sprache: | EN | [1984/31] | Klassifikation | IPC: | G01N33/74, G01N33/54 | [1984/31] | CPC: |
G01N33/535 (EP);
G01N33/743 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT [1984/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Alkalinische phosphatase markierte Steroidhormon-Glucuronide | [1984/31] | Englisch: | Alkaline phosphatase labeled steroid hormone glucoronides | [1984/31] | Französisch: | Glucuronides d'hormone stéroide marqués à la phosphatase alcaline | [1984/31] | Akte vernichtet: | 11.05.1993 | Prüfungsverfahren | 10.03.1987 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1987/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.02.1987 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |