EP0123781 - Einrichtung zum Beeinflussen der Drehgeschwindigkeit einer Welle [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 30.12.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.10.2005 | Änderung: Beschwerdenummer | Anmelder | Für alle benannten Staaten MANNESMANN REXROTH PNEUMATIK GMBH Bartweg 13 30453 Hannover / DE | [N/P] |
Frühere [1991/09] | Für alle benannten Staaten MANNESMANN REXROTH PNEUMATIK GMBH Bartweg 13 D-30453 Hannover / DE | ||
Frühere [1984/45] | Für alle benannten Staaten WABCO Westinghouse Steuerungstechnik GmbH & Co. Bartweg 13 Postfach 91 12 70 D-3000 Hannover 91 / DE | Erfinder | 01 /
Göttling, Helmut Fuhrenkamp 3 D-3004 Isernhagen / DE | [1984/45] | Vertreter | Flaig, Siegfried c/o Mannesmann AG, Hauptabteilung Patente und Lizenzen, Mannesmannufer 2 40213 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1991/17] | Flaig, Siegfried c/o Mannesmann AG, Hauptabteilung Patente und Lizenzen, Mannesmannufer 2 D-40213 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [1991/09] | (deleted) | ||
Frühere [1984/45] | Schrödter, Manfred, Dipl.-Ing. WABCO Westinghouse Fahrzeugbremsen GmbH Postfach 91 12 80 D-30432 Hannover / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84100353.6 | 14.01.1984 | [1984/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19833311307 | 28.03.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3311307 | [1984/45] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0123781 | Datum: | 07.11.1984 | Sprache: | DE | [1984/45] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0123781 | Datum: | 02.04.1986 | Sprache: | DE | [1986/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0123781 | Datum: | 22.03.1989 | Sprache: | DE | [1989/12] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0123781 | Datum: | 16.02.1994 | Sprache: | DE | [1994/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.02.1986 | Klassifikation | IPC: | G05D13/34, G05D13/30, F15B11/04 | [1986/15] | CPC: |
B23Q5/58 (EP,US);
G05D13/30 (EP,US)
|
Frühere IPC [1984/45] | G05D13/34 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1984/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einrichtung zum Beeinflussen der Drehgeschwindigkeit einer Welle | [1984/45] | Englisch: | Device for influencing the rotation speed of a shaft | [1984/45] | Französisch: | Dispositif pour commander la vitesse de rotation d'un arbre | [1984/45] | Prüfungsverfahren | 24.02.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/18] | 04.11.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.11.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.06.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.09.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.09.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.09.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
14.12.1989
30.01.1990
ADMISSIBLE Festo KG Ruiter Strasse 82 73734 Esslingen / DE Vertreter des Einsprechenden Magenbauer, Rudolf, et al, et al Patentanwälte Dipl.-Ing. Rudolf Magenbauer Dipl.-Phys. Dr. Otto Reimold Dipl.-Phys. Dr. Hans Vetter Hölderlinweg 58 D-73728 Esslingen / DE | [N/P] |
Frühere [1990/08] | |||
Einsprechende(r) | 01
14.12.1989
30.01.1990
ADMISSIBLE Festo KG Ruiter Strasse 82 D-73734 Esslingen / DE Vertreter des Einsprechenden Magenbauer, Rudolf, Dipl.-Ing., et al, et al Patentanwälte Dipl.-Ing. Rudolf Magenbauer Dipl.-Phys. Dr. Otto Reimold Dipl.-Phys. Dr. Hans Vetter Hölderlinweg 58 D-73728 Esslingen / DE | 02.02.1990 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 09.03.1990 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 18.09.1990 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 16.11.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 14.11.1991 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 15.12.1992 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 15.12.1992 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 26.05.1993 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 27.10.1993 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 19.11.1991 | Beschwerde eingegangen No. T0897/91 | 20.03.1992 | Begründung eingereicht | 15.12.1992 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Aufrechterhaltung in geändertem Umfang | 15.12.1992 | Termin der mündlichen Verhandlung | 17.12.1992 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.12.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.01.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.12.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.12.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 14.01.1992 | FR | 30.09.1992 | [1997/17] |
Frühere [1993/22] | GB | 14.01.1992 | |
FR | 30.09.1992 | ||
Frühere [1993/14] | GB | 14.01.1992 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0034069 (SUPERFOS HYDRAULIC [DK]); | [A]GB1424749 (HOERBIGER VENTILWERKE AG); | [A]DE2328032 (RADIOLOGIE CIE GLE); | [A]DE3113477 ; | [AD]DE8229832U | [A] - \LHYDRAULIK UND PNEUMATIK, Band 23, Nr. 11, 1979, Seiten 815-818; E. G\LLNER "Verhalten elektrohydraulischer Geschwindigkeitsregelungen" |