EP0114073 - Verfahren und Vorrichtung zur Übertragung von Nachrichten zwischen Automatisierungsmitteln [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.07.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.09.1990 [1990/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60596 Frankfurt / DE | [N/P] |
Frühere [1984/30] | Für alle benannten Staaten Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Theodor-Stern-Kai 1 D-60596 Frankfurt / DE | Erfinder | 01 /
Ferling, Heinz-Dieter, Dr.-Ing. Semder Weg 12 D-6115 Altheim / DE | [1984/30] | Vertreter | Lertes, Kurt, et al Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60596 Frankfurt / DE | [N/P] |
Frühere [1984/30] | Lertes, Kurt, Dr., et al Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Theodor-Stern-Kai 1 D-60596 Frankfurt / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84100363.5 | 14.01.1984 | [1984/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19833301282 | 17.01.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3301282 | [1984/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0114073 | Datum: | 25.07.1984 | Sprache: | DE | [1984/30] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0114073 | Datum: | 22.07.1987 | Sprache: | DE | [1987/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0114073 | Datum: | 04.10.1989 | Sprache: | DE | [1989/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.06.1987 | Klassifikation | IPC: | G06F15/16 | [1984/30] | CPC: |
G06F13/387 (EP);
G06F15/17381 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1984/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur Übertragung von Nachrichten zwischen Automatisierungsmitteln | [1984/30] | Englisch: | Method and device for message transmission between automation means | [1984/30] | Französisch: | Méthode et dispositif pour la transmission de messages entre moyens d'automatisation | [1984/30] | Prüfungsverfahren | 13.06.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1984/34] | 31.03.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.08.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.10.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 17.02.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 13.03.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.04.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.04.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.07.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.01.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.01.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.01.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.01.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]BE876025 (BELL TELEPHONE MFG) | [A] - LOCAL NETWORKS FOR COMPUTER COMMUNICATIONS, PROCEEDINGS OF THE IFIP WORKING GROUP 6.4, Zürich, 27.-29. August 1980, Seiten 319-354, IFIP, Amsterdam, NL; R.F. RASHID: "An inter-process communication facility for unix" | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Band 17, Nr. 4, September 1974, Seiten 991,992, New York, US; T.R. EDEL et al.: "Standard network functional protocol" |