EP0123796 - Verfahren zur Herstellung von Epoxyestern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.05.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.05.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 06.07.1988 [1988/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DeSOTO, INC. 1700 South Mt. Prospect Road Des Plaines Illinois 60018 / US | [N/P] |
Frühere [1984/45] | Für alle benannten Staaten DeSOTO, INC. 1700 South Mt. Prospect Road Des Plaines Illinois 60018 / US | Erfinder | 01 /
Sekmakas, Kazys 203 N. Flake Drive Palatine, Ill., 60067 / US | 02 /
Shah, Raj 1335 Concordia Lane Schaumburg, Ill., 60172 / US | [1984/45] | Vertreter | Reitzner, Bruno, et al Splanemann Reitzner Baronetzky Westendorp Patentanwälte Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | [N/P] |
Frühere [1984/45] | Reitzner, Bruno, Dr., et al Patentanwälte Dipl.-Ing. R. Splanemann Dr. B. Reitzner Tal 13 D-80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84101138.0 | 04.02.1984 | [1984/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19830484508 | 13.04.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 484508 | [1984/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0123796 | Datum: | 07.11.1984 | Sprache: | EN | [1984/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0123796 | Datum: | 22.07.1987 | Sprache: | EN | [1987/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.08.1984 | Klassifikation | IPC: | C08G59/16, C09D3/58, C08L63/10 | [1984/45] | CPC: |
C08G59/1472 (EP);
C09D163/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1984/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Epoxyestern | [1984/45] | Englisch: | Method of producing epoxy esters | [1984/45] | Französisch: | Méthode de production d'époxy-esters | [1984/45] | Prüfungsverfahren | 17.11.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1985/05] | 21.10.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 21.12.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.06.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 12.08.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.11.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.11.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.04.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.01.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.01.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US3553119 ; | [Y]US2909497 (EDELMAN LEONARD E); | [Y]US3954688 |