EP0125421 - Verfahren zur Verbindung des Endschirmes aus vulkanisiertem Elastomer eines isolierenden Elementes mit einer Endmetallarmatur [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1984/47] | Verfahren zur Verbindung des Endschirmes aus vulkanisiertem Elastomer eines isolierenden Elementes mit einer Endmetallarmatur und durch dieses Verfahren hergestellter organischer elektrischer Isolator | ||
[1987/02] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.11.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.11.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 23.12.1987 [1987/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CERAVER Société anonyme dite: 12, rue de la Baume F-75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1984/47] | Für alle benannten Staaten CERAVER Société anonyme dite: 12, rue de la Baume F-75008 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Thevenet, Guy Le Bourg F-63310 Beaumont-Les-Randan / FR | [1984/47] | Vertreter | Weinmiller, Jürgen, et al Spott, Weinmiller & Böhm Patentanwälte Sendlinger-Tor-Platz 11 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1984/47] | Weinmiller, Jürgen, et al Lennéstrasse 9 Postfach 24 D-82336 Feldafing / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84102828.5 | 15.03.1984 | [1984/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19830004450 | 18.03.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8304450 | [1984/47] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0125421 | Datum: | 21.11.1984 | Sprache: | FR | [1984/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0125421 | Datum: | 07.01.1987 | Sprache: | FR | [1987/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.08.1984 | Klassifikation | IPC: | H01B17/38 | [1984/47] | CPC: |
H01B17/38 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1984/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Verbindung des Endschirmes aus vulkanisiertem Elastomer eines isolierenden Elementes mit einer Endmetallarmatur | [1987/02] | Englisch: | Method of joining the end fin made of a vulcanised elastomer of an insulating element to a metal end fitting | [1987/02] | Französisch: | Procédé de liaison de l'ailette terminale en élastomère vulcanisé d'un élément isolant avec une ferrure d'extrémité | [1987/02] |
Frühere [1984/47] | Verfahren zur Verbindung des Endschirmes aus vulkanisiertem Elastomer eines isolierenden Elementes mit einer Endmetallarmatur und durch dieses Verfahren hergestellter organischer elektrischer Isolator | ||
Frühere [1984/47] | Method of joining the end fin made of a vulcanised elastomer of an insulating element to a metal end fitting, and an organic electrical insulator constructed by this method | ||
Frühere [1984/47] | Procédé de liaison de l'ailette terminale en élastomère vulcanisé d'un élément isolant avec une ferrure d'extrémité, et isolateur électrique organique obtenu par ce procédé | Prüfungsverfahren | 14.05.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1985/30] | 13.03.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 27.06.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.09.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.09.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.10.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.12.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE412448 (FELTEN & GUILLEAUME CARLSWERK); | [A]DE413266 (FELTEN & GUILLEAUME CARLSWERK); | [A]GB1126411 (TRANS DEV LTD); | [A]GB1233310 ; | [A]FR2360968 (CERAVER [FR]); | [Y]DE2855211 (BBC BROWN BOVERI & CIE); | [A]GB2041444 (LIST H); | [AD]GB2053583 (CERAVER) |