Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0121834 | Globale Akte | 31.07.1985 | A3 | EP0121834 | 17.10.1984 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | IT2050383 | 08.04.1983 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPS6034546 | 22.02.1985 | A | Prioritätsnummer | Datum | IT2050383 | 08.04.1983 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US4595167 | 17.06.1986 | A | Prioritätsnummer | Datum | IT2050383 | 08.04.1983 |