EP0121834 - Antischwingungsvorrichtung, insbesondere für ein Lager eines Fahrzeugmotors [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.11.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Industrie Pirelli S.p.A. Piazzale Cadorna, 5 I-20123 Milan / IT | [N/P] |
Frühere [1986/25] | Für alle benannten Staaten INDUSTRIE PIRELLI S.p.A. Piazzale Cadorna, 5 I-20123 Milan / IT | ||
Frühere [1984/42] | Für alle benannten Staaten INDUSTRIE PIRELLI S.p.A. Piazzale Cadorna 5 I-20123 Milan / IT | Erfinder | 01 /
Tangorra, Giorgio Via Ramazzotti, 12 Monza (Milan) / IT | 02 /
Robecchi, Edoardo Via Chiesa, 56 Sesto S. Giovanni (Milan) / IT | [1984/42] | Vertreter | Mariani, Giorgio, et al INDUSTRIE PIRELLI S.p.A. Direzione Brevetti Piazzale Cadorna, 5 I-20123 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [1984/42] | Mariani, Giorgio, Dr., et al INDUSTRIE PIRELLI S.p.A. Direzione Brevetti Piazzale Cadorna, 5 I-20123 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84103092.7 | 21.03.1984 | [1984/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT19830020503 | 08.04.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 2050383 | [1984/42] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0121834 | Datum: | 17.10.1984 | Sprache: | EN | [1984/42] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0121834 | Datum: | 31.07.1985 | Sprache: | EN | [1985/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.05.1985 | Klassifikation | IPC: | F16F3/10, B60K5/12, F16F7/00 | [1984/42] | CPC: |
B60K5/125 (EP,US);
F16F3/10 (EP,US);
F16F7/00 (EP,US);
F16F2230/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1984/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Antischwingungsvorrichtung, insbesondere für ein Lager eines Fahrzeugmotors | [1984/42] | Englisch: | Antivibration device, particularly apt for an automotive engine support | [1984/42] | Französisch: | Dispositif d'anti-vibrations, en particulier pour support de moteur de véhicule | [1984/42] | Akte vernichtet: | 13.05.1993 | Prüfungsverfahren | 16.01.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/15] | 25.02.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.07.1987 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1988/01] | 04.08.1987 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1988/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.01.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.01.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2145891 (RICE JR JOHN V); | [A]GB965868 (GOMMA ANTIVIBRANTI APPLIC); | [A]DE1228864 (RUBBER AND PLASTICS RES ASS OF); | [Y]GB1213433 (KAWASAKI HEAVY IND LTD [JP]); | [A]DE2307567 (PHOENIX GUMMIWERKE AG); | [Y]GB1368296 (HARTWELL CORPOTATION); | [A]GB1447005 (HARTWELL CORP) |