EP0129883 - Frontsystem für in Baugruppenträger einschiebbare Steckbaugruppen und rahmenartige Baugruppenträger zu deren Aufnahme [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.01.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.01.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.03.1990 [1990/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1985/01] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Bauer, Willi PLanstrasse 20 D-7527 Kraichtal / DE | 02 /
Kessler, Otto Am Rathausplatz 5 D-6729 Wörth / DE | 03 /
Klein, Klaus, Dipl.-Ing. Im Kirchbühl 3 D-7512 Rheinstetten 1 / DE | 04 /
Schmitt, Reinhard, Dipl.-Ing. August-Croissant Strasse 2 D-6740 Landau / DE | 05 /
Wojtas, Gerhard Germersheimer Strasse 6 D-7500 Karlsruhe / DE | [1985/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84107202.8 | 22.06.1984 | [1985/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19833322856 | 24.06.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3322856 | DE19843408073 | 05.03.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3408073 | [1985/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0129883 | Datum: | 02.01.1985 | Sprache: | DE | [1985/01] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0129883 | Datum: | 12.03.1986 | Sprache: | DE | [1986/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0129883 | Datum: | 22.03.1989 | Sprache: | DE | [1989/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.01.1986 | Klassifikation | IPC: | H05K7/14, H05K7/18 | [1985/01] | CPC: |
H05K7/1409 (EP);
H05K9/002 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, NL, SE [1985/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Frontsystem für in Baugruppenträger einschiebbare Steckbaugruppen und rahmenartige Baugruppenträger zu deren Aufnahme | [1985/01] | Englisch: | Frontal system for plug-in component boards insertable into frames, and frame for receiving the same | [1985/01] | Französisch: | Système frontal pour des plaquettes de composants insérables dans un bâti et un bâti pour recevoir celles-ci | [1985/01] | Prüfungsverfahren | 21.12.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1985/11] | 10.05.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 19.09.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 23.09.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.10.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.10.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.12.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.06.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.06.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.06.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | SE | 22.03.1989 | [1989/36] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]FR2225916 (TELEMECANIQUE ELECTRIQUE [FR]); | [Y]DE3119249 (SIEMENS AG [DE]); | [AD]US4243283 (MCSPARRAN JOSEPH F) |