EP0132617 - Transporteinrichtung für Gegenstände [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1985/07] | Kreisbahnförderer | ||
[1986/49] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.10.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.10.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.11.1987 [1987/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten R. A. JONES & CO. INC. 2701 Crescent Springs Road Covington Kentucky 41017 / US | [N/P] |
Frühere [1985/07] | Für alle benannten Staaten R. A. JONES & CO. INC. 2701 Crescent Springs Road Covington Kentucky 41017 / US | Erfinder | 01 /
Greenwell, Joseph Daniel 224 Field View Circle Florence Kentucky 41042 / US | [1985/07] | Vertreter | Allen, Oliver John Richard, et al Lloyd Wise, Tregear & Co., Commonwealth House, 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | [N/P] |
Frühere [1985/07] | Allen, Oliver John Richard, et al Lloyd Wise, Tregear & Co. Norman House 105-109 Strand London, WC2R 0AE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84107451.1 | 22.06.1983 | [1985/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19820395288 | 06.07.1982 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 395288 | [1985/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0132617 | Datum: | 13.02.1985 | Sprache: | EN | [1985/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0132617 | Datum: | 03.12.1986 | Sprache: | EN | [1986/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.10.1984 | Klassifikation | IPC: | B31B1/78, B65H3/08 | [1985/07] | CPC: |
B65H3/42 (EP,US);
B31B2100/00 (EP,US);
B31B2120/30 (EP,US);
B31B50/062 (EP,US);
B31B50/804 (EP,US);
B65H2403/543 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1985/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Transporteinrichtung für Gegenstände | [1986/49] | Englisch: | A transfer apparatus for articles | [1986/49] | Französisch: | Appareil de transfert pour des objets | [1986/49] |
Frühere [1985/07] | Kreisbahnförderer | ||
Frühere [1985/07] | Orbital feeder | ||
Frühere [1985/07] | Transporteur orbiculaire | Prüfungsverfahren | 27.06.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1985/07] | 22.11.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.03.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.05.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 02.06.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.08.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.08.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP83303584.3 / EP0100143 | Einspruch (Einsprüche) | 04.09.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.04.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.04.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US3386558 [ ] (VICTOR BENATAR); | DE2811159 [ ] (MARTELLI GUGLIELMO); | US4232591 [ ] (KARPINSKY WILLIAM J) |