EP0135779 - Polycarbonatharz-Zusammensetzungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.01.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 17.09.2008 [2008/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [N/P] |
Frühere [2008/38] | Für alle benannten Staaten GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady NY 12345 / US | ||
Frühere [1985/14] | Für alle benannten Staaten GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady New York 12305 / US | Erfinder | 01 /
Boutni, Omar Mohamed 1232 Oriole Circle Mt. Vernon Indiana 47620 / US | 02 /
Belfoure, Edward Louis R.R. 1, Box 37 New Harmony Indiana 47631 / US | [1985/14] | Vertreter | Catherine, Alain General Electric France Service de Propriété Industrielle 18, rue Horace Vernet 92136 Issy-Les-Moulineaux Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [1990/02] | Catherine, Alain General Electric France Service de Propriété Industrielle 18 Rue Horace Vernet F-92136 Issy-Les-Moulineaux Cedex / FR | ||
Frühere [1988/02] | Catherine, Alain General Electric France Service de Propriété Industrielle 18 Rue Horace Vernet F-92136 Issy-Les-Moulineaux Cedex / FR | ||
Frühere [1985/14] | Catherine, Alain General Electric France Service de Propriété Industrielle 18 Rue Horace Vernet F-92136 Issy-Les-Moulineaux Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84109754.6 | 16.08.1984 | [1985/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19830527744 | 30.08.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 527744 | [1985/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0135779 | Datum: | 03.04.1985 | Sprache: | EN | [1985/14] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0135779 | Datum: | 15.01.1986 | Sprache: | EN | [1986/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0135779 | Datum: | 15.02.1989 | Sprache: | EN | [1989/07] | Art: | B1 RE Neuausgabe der Patentschrift | Nr.: | EP0135779 | Datum: | 31.05.1989 | [1989/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.11.1985 | Klassifikation | IPC: | C08L69/00, // (C08L69/00, 67:02, 51:04) | [1985/14] | CPC: |
C08L69/00 (EP);
C08L69/005 (EP)
| C-Set: |
C08L69/005, C08L2666/24 (EP);
C08L69/00, C08L2666/02 (EP);
C08L69/00, C08L67/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1985/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Polycarbonatharz-Zusammensetzungen | [1985/14] | Englisch: | Polycarbonate resin mixtures | [1985/14] | Französisch: | Compositions de résines de polycarbonate | [1985/14] | Prüfungsverfahren | 01.07.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/36] | 12.11.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.05.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.07.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 10.08.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.10.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.10.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.11.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.07.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.07.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.08.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4226961 (MOTZ GARY STEPHEN [US]); | [X]EP0064648 (BAYER AG [DE]); | [A]US4391954 (SCOTT STEVEN W); | [A]EP0135904 (MOBAY CHEMICAL CORP [US]) |