blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0145943

EP0145943 - Teerfraktion auf Basis von oxydiertem Kohleteerdestillat für Fahrbahnbindemittel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  19.08.1987
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip07.07.2007Änderung - Erfinderveröffentlicht am 08.08.2007  [2007/32]
AnmelderFür alle benannten Staaten
ALLIED CORPORATION
Columbia Road and Park Avenue P.O. Box 2245R (Law Dept.) Morristown
New Jersey 07960 / US
[N/P]
Frühere [1985/26]Für alle benannten Staaten
ALLIED CORPORATION
Columbia Road and Park Avenue P.O. Box 2245R (Law Dept.)
Morristown New Jersey 07960 / US
Erfinder01 / Bart, Edward Francis
c/o Allied Corporation P.O. Box 2245R
Morristown, NJ 07960 / US
02 / Cook, George Robert
c/o Allied Corporation P.O. Box 2245R
Morristown, NJ 07960 / US
03 / Chu, Arthur Shek
c/o Allied Corporation P.O. Box 2245R
Morristown, NJ 07960 / US
[1985/26]
VertreterBaillie, Iain Cameron, et al
Ladas & Parry Altheimer Eck 2
D-80331 München / DE
[1985/26]
Anmeldenummer, Anmeldetag84113544.509.11.1984
[1985/26]
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS1983055778405.12.1983         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 557784
[1985/26]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP0145943
Datum:26.06.1985
Sprache:EN
[1985/26]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP0145943
Datum:13.08.1986
Sprache:EN
[1986/33]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP24.06.1986
KlassifikationIPC:C08L95/00, C10C3/04
[1985/26]
CPC:
C08L95/005 (EP,US); C10C3/04 (EP,US)
Benannte VertragsstaatenDE,   FR,   GB [1985/26]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Teerfraktion auf Basis von oxydiertem Kohleteerdestillat für Fahrbahnbindemittel[1985/26]
Englisch:Improved tar fraction for driveway sealers using oxidized coal tar distillate[1985/26]
Französisch:Fraction de goudron améliorée pour liants routiers à base de distillat de goudron de houille oxydé[1985/26]
Akte vernichtet:24.05.1993
Prüfungsverfahren13.02.1987Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [1987/41]
08.05.1987Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet  [1987/41]
Entrichtete GebührenZuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973
13.02.1987M02   Noch nicht entrichtet
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
01.12.198603   M06   Noch nicht entrichtet
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[A]GB775087  (GELSENKIRCHENER BERGWERKS AG);
 [A]GB447861  (TEERVERWERTUNG MIT BESCHRAENKT);
 [A]US4052290  (CUSHMAN DONALD R, et al);
 [A]US3304191  (BARRETT RICHARD C);
 [A]US4139397  (YAN TSOUNG-YUAN)
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.