EP0144037 - Funktionales Formgestaltungselement für Spiele-, Geschenk-oder Werbeartikel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.06.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.06.1995 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 26.07.1995 [1995/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Micklitz, Klaus Königsturmstrasse 21 D-7070 Schwäbisch Gmünd / DE | [1988/15] |
Frühere [1985/24] | Für alle benannten Staaten Schleich GmbH & Co. KG Am Limes 73 D-7070 Schwäbisch Gmünd- Herlikofen / DE | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1988/15] |
Frühere [1985/24] | 01 /
Micklitz, Klaus Königsturmstrasse 21 D-7070 Schwäbisch Gmünd / DE | Vertreter | Wolf, Eckhard Patentanwälte Wolf & Lutz Hauptmannsreute 93 W-7000 Stuttgart 1 / DE | [N/P] |
Frühere [1988/49] | Wolf, Eckhard, Dr.-Ing. Patentanwälte Wolf & Lutz Hauptmannsreute 93 W-7000 Stuttgart 1 / DE | ||
Frühere [1988/32] | Wolf, Eckhard, Dr.-Ing. Patentanwälte Wolf & Lutz Hauptmannsreute 93 D-70193 Stuttgart / DE | ||
Frühere [1985/24] | Gauger, Hans-Peter, Dipl.-Ing. Müller, Schupfner & Gauger Postfach 10 11 61 D-80085 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84114021.3 | 20.11.1984 | [1985/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19833342718 | 25.11.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3342718 | [1985/24] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0144037 | Datum: | 12.06.1985 | Sprache: | DE | [1985/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0144037 | Datum: | 16.07.1986 | Sprache: | DE | [1986/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0144037 | Datum: | 30.08.1989 | Sprache: | DE | [1989/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.05.1986 | Klassifikation | IPC: | A63H33/04 | [1985/24] | CPC: |
A63H33/102 (EP,US);
Y10T24/309 (EP,US);
Y10T24/45775 (EP,US);
Y10T24/45958 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Funktionales Formgestaltungselement für Spiele-, Geschenk-oder Werbeartikel | [1985/24] | Englisch: | Functional construction element for articles such as playthings, presents or for publicity | [1985/29] | Französisch: | Elément de constuction fonctionnel pour articles de jeux, cadeaux ou publicité | [1985/29] | Prüfungsverfahren | 08.01.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1987/12] | 14.09.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 19.04.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.07.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.07.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.10.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 15.02.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 23.02.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.04.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.04.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 31.05.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.10.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.11.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.11.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 30.08.1989 | NL | 30.08.1989 | [1995/30] |
Frühere [1991/12] | BE | 30.08.1989 | |
NL | 30.08.1989 | ||
Frühere [1990/19] | NL | 30.08.1989 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE285367 ; | [AD]US2885822 (ONANIAN RICHARD A); | [A]DE2617098 (TECNOGIOCATTOLI SPA); | [Y]DE2545772 (SCHMIDT OTTO DR [DE]); | [YD]US4170083 (FREELANDER ISRAEL R [US], et al); | [Y]FR2505153 (FLORALUX [FR]) |