EP0136744 - Verfahren zum Entwickeln von latenten magnetischen Bildern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.09.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Xerox Corporation Xerox Square - 020 Rochester New York 14644 / US | [N/P] |
Frühere [1985/15] | Für alle benannten Staaten XEROX CORPORATION Xerox Square - 020 Rochester New York 14644 / US | Erfinder | 01 /
Gaudioso, Stephen L. 1077 Everwild View Webster New York / US | [1985/15] | Vertreter | Weatherald, Keith Baynes, et al Rank Xerox Ltd Patent Department Parkway Marlow Buckinghamshire SL7 1YL / GB | [N/P] |
Frühere [1987/41] | Weatherald, Keith Baynes, et al Rank Xerox Ltd Patent Department Parkway Marlow Buckinghamshire SL7 1YL / GB | ||
Frühere [1985/15] | Weatherald, Keith Baynes Rank Xerox Limited Patent Department 364 Euston Road London NW1 3BL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84201209.8 | 28.01.1981 | [1985/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19800115974 | 28.01.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 115974 | US19800115973 | 28.01.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 115973 | [1985/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0136744 | Datum: | 10.04.1985 | Sprache: | EN | [1985/15] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0136744 | Datum: | 02.09.1987 | Sprache: | EN | [1987/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.07.1987 | Klassifikation | IPC: | G03G9/14, G03G19/00 | [1985/15] | CPC: |
G03G9/0833 (EP);
G03G9/0832 (EP);
G03G9/08755 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1985/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Entwickeln von latenten magnetischen Bildern | [1985/25] | Englisch: | Method for developing magnetic latent images | [1985/15] | Französisch: | Méthode de dévelopement d'images latentes magnétiques | [1985/25] | Prüfungsverfahren | 03.03.1988 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1988/43] | 31.05.1988 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1988/43] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP81300371.2 / EP0033248 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.08.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.08.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.12.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.12.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.12.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 02.03.1988 | M02   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.02.1988 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE2025503 ; | [Y]US3590000 ; | [Y]US4031021 ; | [A]US3627682 |