EP0147879 - Verfahren zur Herstellung von Hydroxylaminen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.10.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.04.1989 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SE | veröffentlicht am 24.05.1989 [1989/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Akzo N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL | [N/P] |
Frühere [1985/28] | Für alle benannten Staaten AKZO N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL | Erfinder | 01 /
Sharma, Ashutosh Haridatt 72 Elmsfield Avenue Norden Rochdale Lancashire, OL11 5XN / GB | 02 /
Hope, Peter 16, Lakeside Hollingworth Lake Littleborough / GB | [1985/28] | Vertreter | Sieders, René, et al AKZO NOBEL N.V. Patent Department (Dept. CO) P.O. Box 9300 6800 SB Arnhem / NL | [N/P] |
Frühere [1985/28] | Sieders, René, et al AKZO NOBEL N.V. Patent Department (Dept. CO) P.O. Box 9300 NL-6800 SB Arnhem / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84201735.2 | 28.11.1984 | [1985/28] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19830032555 | 06.12.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8332555 | NL19840000236 | 26.01.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 8400236 | [1985/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0147879 | Datum: | 10.07.1985 | Sprache: | EN | [1985/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0147879 | Datum: | 16.12.1987 | Sprache: | EN | [1987/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.05.1985 | Klassifikation | IPC: | C07C83/00 | [1985/28] | CPC: |
C07C239/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Hydroxylaminen | [1985/28] | Englisch: | Process for the preparation of a hydroxylamine | [1985/28] | Französisch: | Procédé de préparation d'hydroxylamines | [1985/28] | Prüfungsverfahren | 06.12.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1986/10] | 18.06.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.10.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.01.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 11.05.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.07.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.07.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.09.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.09.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.09.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 16.12.1987 | BE | 16.12.1987 | SE | 31.12.1987 | [1989/21] |
Frühere [1989/13] | AT | 16.12.1987 | |
BE | 16.12.1987 | ||
Frühere [1989/03] | BE | 16.12.1987 | Angeführte Dokumente: | Recherche | JP7924837 [ ] | [ ] - CHEMICAL ABSTRACTS, Vol.91, No.7, August 13, 1979, page 669, column 1, abstractno. 56604w, COLUMBUS, OHIO, (US). & JP - A - 79 24 837 ( SHOWA DENKO K.K. ) ( 24-02-1979 ), & JP7924837 A 00000000 | [ ] - TETRAHEDRON, Vol.34, No.2, 1978, pages 213-215, Pergamon press, OXFORD, (GB). I.D. ENTWISTLE et al.: "Rapid catalytic transfer reduction of aromatic nitro compounds to hydroxylamines". * Table 2 * |