EP0129966 - Schaltkreismodul mit Kühleinrichtung von hoher Wirksamkeit [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.01.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.01.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.02.1989 [1989/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cray Research, Inc. 608 Second Avenue South Minneapolis Minnesota 55420 / US | [N/P] |
Frühere [1985/01] | Für alle benannten Staaten Cray Research, Inc. 608 Second Avenue South Minneapolis Minnesota 55420 / US | Erfinder | 01 /
August, Melvin C. Route 6, Box 490 Chippewa Falls, WI 54279 / US | 02 /
Williams, John T. Route 8, Box 181 Chippewa Falls, WI 54279 / US | [1985/01] | Vertreter | Newstead, Michael John, et al Haseltine Lake LLP Lincoln House, 5th floor 300 High Holborn London, WC1V 7JH / GB | [N/P] |
Frühere [1985/01] | Newstead, Michael John, et al Haseltine Lake & Co. 28 Southampton Buildings Chancery Lane London, WC2A 1AT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84302756.6 | 24.04.1984 | [1985/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19830487516 | 22.04.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 487516 | US19840599688 | 17.04.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 599688 | [1985/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0129966 | Datum: | 02.01.1985 | Sprache: | EN | [1985/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0129966 | Datum: | 02.03.1988 | Sprache: | EN | [1988/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.09.1984 | Klassifikation | IPC: | H01L23/36, H05K7/20 | [1985/01] | CPC: |
H05K1/0206 (EP,US);
H01L23/36 (EP,US);
H01L2924/0002 (EP,US);
H05K2201/09054 (EP,US);
H05K2201/09572 (EP,US);
H05K2201/10416 (EP,US);
H05K2201/10689 (EP,US);
H05K2201/10969 (EP,US);
H05K3/341 (EP,US);
H05K3/429 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schaltkreismodul mit Kühleinrichtung von hoher Wirksamkeit | [1985/01] | Englisch: | High cooling efficiency circuit module | [1985/01] | Französisch: | Circuit à module avec un refroidissement de grande efficacité | [1985/01] | Prüfungsverfahren | 04.03.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1985/21] | 05.06.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 06.02.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.05.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 02.09.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.11.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.11.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.12.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1989/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.04.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.04.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AP]EP0084866 (OLIN CORP [US]); | [AP]US4383270 (SCHELHORN ROBERT L); | [AD]US4120021 (ROUSH MAURICE DEAN) | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 21, no. 9, February 1979, New York, USA; C.S.K. NG "Circuit module package", page 3591 | Prüfung | EP0055578 |