EP0128758 - Flüssigkeitgekühlte Fahrzeugscheibenbremsen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 21.08.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.08.1992 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 07.10.1992 [1992/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LUCAS INDUSTRIES public limited company Great King Street Birmingham, B19 2XF West Midlands / GB | [N/P] |
Frühere [1984/51] | Für alle benannten Staaten LUCAS INDUSTRIES public limited company Great King Street Birmingham, B19 2XF West Midlands / GB | Erfinder | 01 /
Campbell, Roy The Corner House 1 Marlbrook Lane Licky Rock Bromsgrove Worcestershire / GB | 02 /
Gornall, Graham John 17 Sadler Road Sutton Coldfield West Midlands B75 6HX / GB | [1984/51] | Vertreter | Spall, Christopher John, et al Barker Brettell LLP 138 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 9PW / GB | [N/P] |
Frühere [1984/51] | Spall, Christopher John, et al BARKER, BRETTELL & DUNCAN 138 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 9PW / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84303885.2 | 08.06.1984 | [1984/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19830016025 | 11.06.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8316025 | GB19830016548 | 17.06.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8316548 | GB19830029159 | 01.11.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8329159 | [1984/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0128758 | Datum: | 19.12.1984 | Sprache: | EN | [1984/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0128758 | Datum: | 09.08.1989 | Sprache: | EN | [1989/32] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0128758 | Datum: | 07.10.1992 | Sprache: | EN | [1992/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.09.1984 | Klassifikation | IPC: | F16D65/853, F16D65/12, F16D55/14 | [1984/51] | CPC: |
F16D55/14 (EP);
F16D65/127 (EP);
F16D65/853 (EP);
F16D2069/004 (EP);
F16D2125/36 (EP);
F16D65/128 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, IT [1984/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flüssigkeitgekühlte Fahrzeugscheibenbremsen | [1984/51] | Englisch: | Improvements in vehicle disc brakes of the liquid cooled type | [1984/51] | Französisch: | Freins à disque de véhicules du type à refroidissement par liquide | [1984/51] | Prüfungsverfahren | 08.12.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1985/08] | 09.04.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.07.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.09.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.11.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.08.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.09.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.06.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.09.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.11.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 08.02.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.04.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.04.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
08.05.1990
30.05.1990
ADMISSIBLE Borg-Warner Automotive GmbH Kurpfalzring D-6900 Heidelberg / DE Vertreter des Einsprechenden Meyer-Roedern, Giso Bergheimer Strasse 10-12 69115 Heidelberg / DE | [N/P] |
Frühere [1990/27] | |||
Einsprechende(r) | 01
08.05.1990
30.05.1990
ADMISSIBLE Borg-Warner Automotive GmbH Kurpfalzring D-6900 Heidelberg / DE Vertreter des Einsprechenden Meyer-Roedern, Giso, Dr. Bergheimer Strasse 10-12 D-69115 Heidelberg / DE | 23.05.1990 | Nr. 01: Erwiderung auf den Hinweis auf Mängel im Einspruch | 28.05.1990 | Nr. 01: Hinweis auf Mängel im Einspruch | 12.06.1990 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 03.09.1990 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 05.02.1991 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 28.05.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 22.01.1992 | Termin der mündlichen Verhandlung | 26.02.1992 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 26.02.1992 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 07.03.1992 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 03.06.1992 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 30.07.1992 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.05.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.05.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.05.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.05.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB739244 ; | [A]FR1318579 ; | [A]US3185257 ; | [A]GB916856 |