EP0136840 - Opto-elektronisches logisches Element [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.01.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.01.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.03.1993 [1993/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Frühere [1985/15] | Für alle benannten Staaten NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Suzuki, Syuji c/o NEC Corporation 33-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | [1985/15] | Vertreter | Pears, David Ashley, et al REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [1985/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84306040.1 | 04.09.1984 | [1985/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19830163449 | 06.09.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 16344983 | JP19840076787 | 17.04.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 7678784 | [1985/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0136840 | Datum: | 10.04.1985 | Sprache: | EN | [1985/15] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0136840 | Datum: | 17.09.1986 | Sprache: | EN | [1986/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0136840 | Datum: | 25.03.1992 | Sprache: | EN | [1992/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.07.1986 | Klassifikation | IPC: | G02F3/00, H01S3/103 | [1985/15] | CPC: |
G02F3/026 (EP,US);
G02F3/00 (EP,US);
H01S5/0608 (EP,US);
H01S5/06213 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [1985/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Opto-elektronisches logisches Element | [1985/15] | Englisch: | Opto-electric logic element | [1985/15] | Französisch: | Elément logique opto-électronique | [1985/15] | Prüfungsverfahren | 18.09.1984 | Prüfungsantrag gestellt [1985/15] | 17.05.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.11.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.02.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.08.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.07.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.01.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.04.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 03.09.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 16.09.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.12.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.12.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.12.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.08.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.09.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.09.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.09.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.09.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.09.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3654497 (DYMENT JOHN C, et al); | [A]GB2114768 (WESTERN ELECTRIC CO); | [X]GB1097066 (RCA CORP) | [A] - IEEE SPECTRUM, vol. 18, June 181, pages 26-33, IEEE, New York, US; P.W. SMITH et al.: "Bistable optical devices promise subpicosecond switching" |