Benannte Vertragsstaaten | BE | | DE | | FR | | GB | | IT | | NL | | Prüfungsverfahren | 28.02.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.10.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.10.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.09.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Europäisches Patent erteilt | 31.05.1989 | Einspruchsverfahren | 01.03.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.05.1990 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 08.09.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 16.05.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 16.06.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | NL: LAPSED OR ANULLED DUE TO NON-PAYMENT OF THE ANNUAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 31.10.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | IT: LAST PAID ANNUAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 05.06.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | BE DE FR GB IT NL | | Datum des Ereignisses: | 31.05.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | BE DE FR GB IT NL | | Datum des Ereignisses: | 05.02.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19851120 | | Datum des Ereignisses: | 06.05.1987 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19870318 | | Datum des Ereignisses: | 06.07.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 3478455 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19890706 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 10.08.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | IT: TRANSLATION FOR A EP PATENT FILED | | Datum des Ereignisses: | 07.06.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | Effective DATE: | 19991019 | | Datum des Ereignisses: | 11.08.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | | Datum des Ereignisses: | 30.04.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | BE: LAPSED | OWNER: | TORAY SILICONE CY LTD | Effective DATE: | 19931031 | | Datum des Ereignisses: | 31.10.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | BE | Effective DATE: | 19931031 | | Datum des Ereignisses: | 01.08.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20000801 | | Datum des Ereignisses: | 30.06.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20000630 | | Datum des Ereignisses: | 19.10.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19991019 | | Datum des Ereignisses: | 01.05.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Effective DATE: | 19920501 | | Datum des Ereignisses: | 18.09.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | BE | Payment DATE: | 19920918 | Year of Fee Payment: | 09 | | Datum des Ereignisses: | 03.09.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 19980903 | Year of Fee Payment: | 15 | | Datum des Ereignisses: | 04.09.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 19980904 | Year of Fee Payment: | 15 | | Datum des Ereignisses: | 01.09.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 19980901 | Year of Fee Payment: | 15 | | Datum des Ereignisses: | 31.10.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Payment DATE: | 19901031 | Year of Fee Payment: | 07 | | Datum des Ereignisses: | 15.04.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 05.04.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 27.03.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 27.03.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |