EP0143541 - Verfahren zur Herstellung von Zusammensetzungen aus wasserhaltigen Silikonemulsionen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.03.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.03.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.05.1990 [1990/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toray Silicone Company Limited Mitsui Building No. 6 2-8 Nihombashi-Muromachi Chuo-ku Tokyo 103 / JP | [N/P] |
Frühere [1985/23] | Für alle benannten Staaten Toray Silicone Company Limited Mitsui Building No. 6 2-8 Nihombashi-Muromachi Chuo-ku Tokyo 103 / JP | Erfinder | 01 /
Kondo, Hidetoshi 1-6, Yushidainishi Ichihara-shi Chiba-Ken / JP | 02 /
Koshii, Taro 5-1-9- Todoroki-Cho Chiba-shi Chiba-Ken / JP | [1985/23] | Vertreter | Laredo, Jack Joseph, et al Elkington and Fife, Prospect House, 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Frühere [1985/23] | Laredo, Jack Joseph, et al Elkington and Fife Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84307208.3 | 19.10.1984 | [1985/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19830204482 | 31.10.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 20448283 | [1985/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0143541 | Datum: | 05.06.1985 | Sprache: | EN | [1985/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0143541 | Datum: | 31.05.1989 | Sprache: | EN | [1989/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.04.1985 | Klassifikation | IPC: | C08J3/06, C08K5/54, C08L83/06 | [1989/22] | CPC: |
C04B41/009 (EP,US);
C04B41/4966 (EP,US);
C04B41/64 (EP,US);
C08J3/03 (EP,US);
C08L83/04 (EP,US);
C04B2111/00112 (EP,US);
C08G77/16 (EP,US);
C08G77/18 (EP,US);
C08G77/24 (EP,US);
| C-Set: |
C04B41/009, C04B28/02 (US,EP);
C04B41/4966, C04B41/4539, C04B41/4922, C04B41/502, C04B41/5035, C04B2103/402 (EP,US);
C08L83/04, C08L2666/44, C08L2666/54 (US,EP)
|
Frühere IPC [1985/23] | C08J3/02, C08J3/04, C08J3/06, D06M15/643, C09D3/82 | Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1985/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Zusammensetzungen aus wasserhaltigen Silikonemulsionen | [1985/23] | Englisch: | Method for producing silicone aqueous emulsion compositions | [1985/23] | Französisch: | Méthode de préparation de compositions à base d'une émulsion aqueuse de silicone | [1985/23] | Prüfungsverfahren | 20.11.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1986/06] | 18.03.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.09.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.07.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 05.12.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.02.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.02.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.10.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.10.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.09.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | GB2075040 [ ] (DOW CORNING LTD); | US4221688 [ ] (JOHNSON ROBERT D, et al); | US4244849 [ ] (SAAM JOHN C); | US4218359 [ ] (LOUIS ECKHART [DE], et al) | [XD] - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 7, No. 161 (C-176)(1306), July 15, 1983 | [ ] - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 7, No. 161 (C-176)(1306), July 15, 1983 | Prüfung | - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 7, No. 161 (C-176)(1306), July 15, 1983 & JP A 58 69 250 (SHINETSU KAGAKU KOGYO K.K.) (25-04-1983) |