EP0149317 - Das Umhüllen gedruckter Leiterzüge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.01.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten STC PLC 10, Maltravers Street London, WC2R 3HA / GB | [1986/49] |
Frühere [1986/24] | Für alle benannten Staaten STC PLC 190 Strand London, WC2R 1DU / GB | ||
Frühere [1985/30] | Für alle benannten Staaten STANDARD TELEPHONES AND CABLES PUBLIC LIMITED COMPANY 190 Strand London, WC2R 1DU / GB | Erfinder | 01 /
Heeks, John Stuart 6, Staffords Churchgate Street Harlow Essex / GB | 02 /
Mun, Joseph 204A Old Road Harlow Essex / GB | 03 /
Plumb, Richard Gordon 2, Elmwood Sawbridgeworth Herts. / GB | [1985/30] | Vertreter | Dennis, Mark Charles Nortel Networks Intellectual Property Law Group London Road Harlow Essex CM17 9NA / GB | [N/P] |
Frühere [1985/30] | Dennis, Mark Charles Nortel Limited Patents and Licensing West Road Harlow Essex CM20 2SH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84307928.6 | 15.11.1984 | [1985/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19840000954 | 13.01.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8400954 | [1985/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0149317 | Datum: | 24.07.1985 | Sprache: | EN | [1985/30] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0149317 | Datum: | 21.01.1987 | Sprache: | EN | [1987/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.12.1986 | Klassifikation | IPC: | H05K3/28, H05K3/46 | [1985/30] | CPC: |
H01L31/0203 (EP);
H01L23/5383 (EP);
H01L23/5389 (EP);
H01L24/24 (EP);
H01L24/82 (EP);
H01L25/16 (EP);
H01L2224/24227 (EP);
H01L2924/01014 (EP);
H01L2924/01049 (EP);
H01L2924/10329 (EP);
H01L2924/12043 (EP);
H01L2924/13063 (EP);
H01L2924/14 (EP);
H01L2924/15153 (EP);
H01L2924/1517 (EP);
| C-Set: |
H01L2224/24227, H01L2924/1517 (EP);
H01L2924/12043, H01L2924/00 (EP);
H01L2924/1517, H01L2924/15153 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, IT, LI, LU, NL, SE [1985/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Das Umhüllen gedruckter Leiterzüge | [1985/30] | Englisch: | Circuit packaging | [1985/30] | Französisch: | Recouvrement de circuits imprimés | [1985/30] | Akte vernichtet: | 08.08.1994 | Prüfungsverfahren | 22.07.1987 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1988/11] | 20.10.1987 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1988/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.10.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 21.07.1987 | M02   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0072759 ; | [X]DE2415187 ; | [X]GB2000909 ; | [A]EP0078194 |