EP0149900 - Datenspeichergerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.05.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.05.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.06.1991 [1991/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten INTERNATIONAL COMPUTERS LIMITED ICL House Putney, London, SW15 1SW / GB | [N/P] |
Frühere [1985/31] | Für alle benannten Staaten INTERNATIONAL COMPUTERS LIMITED ICL House Putney, London, SW15 1SW / GB | Erfinder | 01 /
Washington, Ivan Goddard 9 Newstead Close Poynton Stockport Cheshire SK12 1ES / GB | [1985/31] | Vertreter | Guyatt, Derek Charles, et al International Computers Limited Intellectual Property Department Cavendish Road Stevenage, Herts, SG1 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [1985/31] | Guyatt, Derek Charles, et al Intellectual Property Department International Computers Limited Cavendish Road Stevenage, Herts, SG1 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84308562.2 | 10.12.1984 | [1985/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19840001804 | 24.01.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8401804 | [1985/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0149900 | Datum: | 31.07.1985 | Sprache: | EN | [1985/31] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0149900 | Datum: | 25.05.1988 | Sprache: | EN | [1988/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0149900 | Datum: | 04.07.1990 | Sprache: | EN | [1990/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.04.1988 | Klassifikation | IPC: | G06F13/16 | [1985/31] | CPC: |
G06F13/1626 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, NL, SE [1985/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Datenspeichergerät | [1985/31] | Englisch: | Data storage apparatus | [1985/31] | Französisch: | Appareil de mémorisation de données | [1985/31] | Prüfungsverfahren | 25.04.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/27] | 24.07.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.08.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.09.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.10.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.11.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 05.01.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.01.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.01.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.04.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.12.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.12.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.12.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4183058 (TAYLOR RICHARD J [GB]); | [Y]EP0032863 (CII HONEYWELL BULL [FR]); | [A]US4287558 (NISHITANI TAKAO); | [Y]US4317168 (MESSINA BENEDICTO U, et al) | [A] - E.D.N. ELECTRICAL DESIGN NEWS, vol. 28, no. 4, 17th February 1983, pages 231-242, Boston, Massachusetts, US; D. WOOTEN: "Nibble-mode technique simplifies complex RAM designs" |