EP0130892 - Abwerfbare Panzermine mit selbsttätiger Ausrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.05.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.05.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.06.1988 [1988/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ETIENNE LACROIX - TOUS ARTIFICES SA Route de Toulouse 31600 Muret / FR | [N/P] |
Frühere [1985/02] | Für alle benannten Staaten ETIENNE LACROIX - TOUS ARTIFICES SA Route de Toulouse F-31600 Muret / FR | Erfinder | 01 /
Fauvel, Jean-Robert 10, route de Labarthe F-31600 Muret / FR | 02 /
Rousseau, Philippe 12, boulevard Saint-Germain F-75005 Paris / FR | 03 /
Thebault, Pierre 40, rue Romain Rolland F-31520 Ramonville Saint Agne / FR | 04 /
van Schendel, Daniel Les Carretes F-31600 Muret / FR | [1985/02] | Vertreter | Martin, Jean-Jacques, et al Cabinet Régimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [N/P] |
Frühere [1985/02] | Martin, Jean-Jacques, et al Cabinet REGIMBEAU 26, Avenue Kléber F-75116 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84401309.4 | 22.06.1984 | [1985/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19830010573 | 27.06.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8310573 | [1985/02] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0130892 | Datum: | 09.01.1985 | Sprache: | FR | [1985/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0130892 | Datum: | 01.07.1987 | Sprache: | FR | [1987/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.11.1984 | Klassifikation | IPC: | F42B23/04 | [1985/02] | CPC: |
F42B23/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB, IT, SE [1985/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abwerfbare Panzermine mit selbsttätiger Ausrichtung | [1985/02] | Englisch: | Deployable anti-tank mine with automatic alignment | [1985/02] | Französisch: | Mine antichar dispersable à positionnement automatique | [1985/02] | Prüfungsverfahren | 22.04.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1985/27] | 17.01.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.03.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.09.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 19.12.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.03.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.03.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.04.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.05.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2435690 (ALSETEX); | [A]EP0069914 (RHEINMETALL GMBH [DE]) |