EP0145645 - Spannvorrichtung für Spannstränge, insbesondere Ketten oder Gurte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1985/25] | Spannvorrichtung f r Spannstr nge, insbesondere Ketten oder Gurte | ||
[1990/30] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.05.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.05.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.07.1991 [1991/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten RUD-Kettenfabrik Rieger & Dietz GmbH u. Co. Postfach 16 50 73406 Aalen / DE | [N/P] |
Frühere [1985/25] | Für alle benannten Staaten RUD-Kettenfabrik Rieger & Dietz GmbH u. Co. Postfach 16 50 D-73406 Aalen / DE | Erfinder | 01 /
Speich, Helmut Filderweg 26 D-7081 Hüttlingen / DE | [1990/41] |
Frühere [1985/25] | 01 /
Speich, Helmut Filderweg 26 D-7081 H ttlingen / DE | Vertreter | Böning, Manfred, et al Grünecker Kinkeldey Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [1985/25] | Böning, Manfred, Dr.-Ing., et al Patentanwälte Dipl.-Ing. Dieter Jander Dr.-Ing. Manfred Böning Leistikowstrasse 2 D-14050 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84730129.8 | 30.11.1984 | [1985/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19833344486 | 06.12.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3344486 | [1985/25] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0145645 | Datum: | 19.06.1985 | Sprache: | DE | [1985/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0145645 | Datum: | 14.10.1987 | Sprache: | DE | [1987/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0145645 | Datum: | 25.07.1990 | Sprache: | DE | [1990/30] | Art: | B1 RE Neuausgabe der Patentschrift | Nr.: | EP0145645 | Datum: | 29.08.1990 | [1990/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.08.1987 | Klassifikation | IPC: | F16G11/12 | [1985/25] | CPC: |
F16G11/12 (EP,US);
A44B11/125 (EP,US);
Y10S24/909 (US);
Y10T24/21 (EP,US);
Y10T24/2175 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, GB, IT, LI, SE [1985/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Spannvorrichtung für Spannstränge, insbesondere Ketten oder Gurte | [1990/30] | Englisch: | Device for tensioning lines, especially chains or belts | [1990/30] | Französisch: | Dispositif tendeur, en particulier pour chaînes ou sangles | [1985/31] |
Frühere [1985/25] | Spannvorrichtung f r Spannstr nge, insbesondere Ketten oder Gurte | ||
Frühere [1985/31] | Device for tensioning links, especially chains or belts | Prüfungsverfahren | 11.12.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1988/06] | 30.01.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.05.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.07.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 30.08.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 17.01.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.04.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.04.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.04.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.10.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.10.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.11.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.10.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2993680 (DAVIS FRANK L); | [A]US3175806 (PRETE JR ERNEST); | [A]FR2407097 (GOETEBORGA BANDVAEVERI [SE]) |