blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0147369

EP0147369 - Ionisch modifiziertes Cellulosematerial, dessen Herstellung und Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  01.11.1991
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip01.11.1991Kein Einspruch fristgerecht eingelegtveröffentlicht am 27.12.1991 [1991/52]
AnmelderFür alle benannten Staaten
CIBA-GEIGY AG
Klybeckstrasse 141
4002 Basel / CH
[N/P]
Frühere [1985/27]Für alle benannten Staaten
CIBA-GEIGY AG
Klybeckstrasse 141
CH-4002 Basel / CH
Erfinder01 / Merz, Jürg, Dr.
Langgartenstrasse 51
CH-4105 Biel-Benken / CH
02 / Voser, Walter, Dr.
Alemannenweg 2
CH-4123 Allschwil / CH
[1985/27]
Anmeldenummer, Anmeldetag84810629.017.12.1984
[1985/27]
Prioritätsnummer, PrioritätstagCH1983000685622.12.1983         Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 685683
[1985/27]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP0147369
Datum:03.07.1985
Sprache:DE
[1985/27]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP0147369
Datum:10.12.1986
Sprache:DE
[1986/50]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP0147369
Datum:02.01.1991
Sprache:DE
[1991/01]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP20.10.1986
KlassifikationIPC:C08B11/15, B01J20/22, B01D15/08
[1985/27]
CPC:
C08B11/15 (EP,US); B01D15/361 (EP,US); B01J20/22 (EP,US);
B01J41/20 (EP,US); B01D15/364 (EP,US)
Benannte VertragsstaatenBE,   CH,   DE,   FR,   GB,   IT,   LI,   NL,   SE [1985/27]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Ionisch modifiziertes Cellulosematerial, dessen Herstellung und Verwendung[1985/27]
Englisch:Cellulosic material ionically modified, its preparation and use[1985/27]
Französisch:Produit cellulosique modifié ioniquement, sa préparation et application[1985/27]
Prüfungsverfahren19.12.1984Prüfungsantrag gestellt  [1985/27]
19.05.1988Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
13.09.1988Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
23.12.1988Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
14.06.1989Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
11.08.1989Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
02.12.1989Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
23.02.1990Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja)
02.07.1990Ankündigung der Patenterteilung
31.08.1990Erteilungsgebühr entrichtet
31.08.1990Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)03.10.1991Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/52]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
06.11.1986Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
21.10.1987Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
28.10.1988Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
27.10.1989Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
03.11.1990Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[Y]GB733100  (TNO)
 [Y]  - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 75, Nr. 4, 26. Juli 1971, Seite 119, Zusammenfassung Nr. 22753y, Columbus, Ohio, US; J. PASTYR et al.: "Preparation and properties of the sulfoethyl cellulose ion-exchanger based on crosslinked microcrystalline cellulose", & CELLUL. CHEM. TECHNOL. 1971, 5(1), 17-22
 [Y]  - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 94, Nr. 10, 9. März 1981, Seite 101, Zusammenfassung Nr. 67479x, Columbus, Ohio, US; N.E. KOTEL'NIKOVA et al.: "Study of the structure and chromatographic properties of microcrystalline cellulose produced from birchwood", & KHIM. DREV. 1980, (6), 3-12
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.