EP0172170 - AUS FEUERFESTEM HARTMETALL BESTEHENDE PLATTE FÜR ALUMINIUMZELLEN-KATHODEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.09.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten COMMONWEALTH ALUMINUM CORPORATION 6801 Rockledge Drive Bethesda Maryland 20817 / US | [N/P] |
Frühere [1986/09] | Für alle benannten Staaten COMMONWEALTH ALUMINUM CORPORATION 6801 Rockledge Drive Bethesda Maryland 20817 / US | Erfinder | 01 /
BOXALL, Larry, George 1210 White Mills Road Baltimore, MD 21228 / US | [1986/09] | Vertreter | Crisp, David Norman, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [1986/11] | Crisp, David Norman, et al D. YOUNG & CO. 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | ||
Frühere [1986/09] | Crisp, David Norman D. YOUNG & CO. 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84901885.8 | 19.04.1984 | [1986/09] | WO1984US00603 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19840576835 | 03.02.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 576835 | [1986/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8503532 | Datum: | 15.08.1985 | Sprache: | EN | [1985/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0172170 | Datum: | 26.02.1986 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.08.1985 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1986/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.08.1985 | Klassifikation | IPC: | C25C3/08, C04B35/58 | [1986/09] | CPC: |
C25C3/08 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE [1986/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUS FEUERFESTEM HARTMETALL BESTEHENDE PLATTE FÜR ALUMINIUMZELLEN-KATHODEN | [1986/09] | Englisch: | REFRACTORY HARD METAL CONTAINING PLATES FOR ALUMINUM CELL CATHODES | [1986/09] | Französisch: | PLAQUES CONTENANT UN METAL DUR REFRACTAIRE POUR DES CATHODES DE CELLULES DESTINEES A LA FABRICATION D'ALUMINIUM | [1986/09] | Akte vernichtet: | 03.06.1993 | Eintritt in die regionale Phase | 26.10.1985 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.10.1985 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.10.1985 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.10.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1986/09] | 22.12.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.05.1987 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1987/46] | 15.06.1987 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1987/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.09.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.04.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.1986 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   23.09.1986 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | WO8300338 [ ]; | WO8300325 [ ]; | WO8400566 [ ] |