EP0167547 - LASER MIT VIELSCHICHT-HETEROSTRUKTURSTEUERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1986/03] | LASER UND VIELSCHICHT-HETEROSTRUKTURSTEUERUNG | ||
[1988/39] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.07.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.07.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 13.09.1989 [1989/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AT&T Corp. 32 Avenue of the Americas New York, NY 10013-2412 / US | [1986/03] | Erfinder | 01 /
CHEMLA, Daniel, Simon 20 Robin Road Rumson, NJ 07760 / US | 02 /
MILLER, David, Andrew, Barclay 4 Hilltop Circle Lincroft, NJ 07738 / US | 03 /
SMITH, Peter, William 25 Brisbane Hill Drive Colts Neck, NJ 07722 / US | [1986/03] | Vertreter | Watts, Christopher Malcolm Kelway, et al Lucent Technologies (UK) Ltd, 5 Mornington Road Woodford Green Essex IG8 OTU / GB | [N/P] |
Frühere [1988/18] | Watts, Christopher Malcolm Kelway, Dr., et al AT&T (UK) LTD. AT&T Intellectual Property Division 5 Mornington Road Woodford Green Essex IG8 OTU / GB | ||
Frühere [1986/03] | Watts, Christopher Malcolm Kelway, Dr. AT&T (UK) Ltd. 5, Mornington Road Woodford Green Essex, IG8 0TU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 84904309.6 | 19.11.1984 | [1986/03] | WO1984US01890 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19830567222 | 30.12.1983 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 567222 | [1986/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8503171 | Datum: | 18.07.1985 | Sprache: | EN | [1985/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0167547 | Datum: | 15.01.1986 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.07.1985 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1986/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0167547 | Datum: | 28.09.1988 | Sprache: | EN | [1988/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.07.1985 | Klassifikation | IPC: | H01S3/113, H01S3/098, G02F1/015 | [1986/03] | CPC: |
B82Y20/00 (EP);
G02F1/017 (EP);
H01S3/1061 (EP);
H01S3/113 (EP);
H01S5/065 (EP);
H01S5/14 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [1986/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LASER MIT VIELSCHICHT-HETEROSTRUKTURSTEUERUNG | [1988/39] | Englisch: | LASER CONTROLLED BY A MULTIPLE LAYER HETEROSTRUCTURE | [1986/03] | Französisch: | LASER REGULE PAR UNE HETEROSTRUCTURE A COUCHES MULTIPLES | [1986/03] |
Frühere [1986/03] | LASER UND VIELSCHICHT-HETEROSTRUKTURSTEUERUNG | Eintritt in die regionale Phase | 22.08.1985 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.08.1985 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.12.1985 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.12.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1986/10] | 04.11.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.03.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.06.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.10.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.01.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 18.03.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.05.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.05.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.06.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1989/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.11.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.11.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | US3973216 [ ]; | US3270291 [ ]; | US3462711 [ ] | [Y] - IBM Technical Disclosure Bulletin, Vol. 17, No. 11, April 1975 (New York, US) J.C. McGRODDY: "Bleachable Optical Cell with Variable Recovery Time and Threshold", see pages 3503-3504 | [Y] - Applied Physics Letters, Vol. 43, No. 7, October 1983 (New York, US) W.A. STALLARD et al.: "Bandwidth-Limited Picosecond pulse Generation in a Synchronously Pumped GaAs Laser Containing a Variable Absorber Diode", pages 626-628, see page 626, page 627, left-hand column; figure 1 | [A] - Applied Physics Letters, Vol. 27, No. 10, 15 November 1975 (New York, US) F.K. REINHART et al.: "Integrated Electro-Optic Intercavity Frequency Modulation of Double Heterostructure Injection Laser", pages 532-534, see figure 1 and page 533, right-hand column, paragraph 1 | [XP] - Optics Letters, Vol. 9, No. 11, November 1984 (New York, US) Y. SILVERBERG et al.: "Passive Mode Locking of a Semiconductor Diode Laser", see pages 507-509, in particular page 507 | vom Anmelder | - W.A. STALLARD; D.J. BRADLEY, APPLIED PHYSICS LETTERS, (198310), vol. 43, no. 7, pages 626 - 628 |