EP0150801 - Skischuhstruktur mit Hinteneinstieg [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.09.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NORDICA S.p.A Via Montebelluna 5/7 31040 Trevignano (Treviso) / IT | [N/P] |
Frühere [1985/32] | Für alle benannten Staaten NORDICA S.p.A Via Montebelluna 5/7 I-31040 Trevignano (Treviso) / IT | Erfinder | 01 /
Sartor, Mariano Via Barile 8 I-31044 Montebelluna(Treviso) / IT | [1985/32] | Vertreter | Modiano, Guido, et al Dr. Modiano & Associati SpA Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [1985/32] | Modiano, Guido, Dr.-Ing., et al Modiano & Associati S.r.l. Via Meravigli, 16 I-20123 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85100634.6 | 23.01.1985 | [1985/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT19840020636U | 25.01.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT 2063684 U | [1985/32] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0150801 | Datum: | 07.08.1985 | Sprache: | EN | [1985/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.05.1985 | Klassifikation | IPC: | A43B5/04 | [1985/32] | CPC: |
A43B5/0427 (EP);
A43B5/048 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, LI [1985/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Skischuhstruktur mit Hinteneinstieg | [1985/32] | Englisch: | Rear entry ski boot structure | [1985/32] | Französisch: | Structure de chaussure de ski avec entrée à l'arrière | [1985/32] | Akte vernichtet: | 15.12.1992 | Prüfungsverfahren | 07.04.1986 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1986/43] | 09.05.1986 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1986/43] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR2354065 ; | [Y]EP0053340 ; | [Y]FR2441353 |