EP0171490 - Gehäuse für Kalenderblätter [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.10.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.10.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 02.12.1992 [1992/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fengler, Horst Scharnhorststrasse 10a D-4902 Bad Salzuflen / DE | [1986/08] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1986/08] | Vertreter | Hoefer, Theodor Hoefer, Schmitz, Weber & Partner Patentanwälte Gabriel-Max-Strasse 29 81545 München / DE | [N/P] |
Frühere [1991/42] | Hoefer, Theodor, Dipl.-Ing. Hoefer, Schmitz, Weber Patentanwälte Ludwig-Ganghofer-Strasse 20 D-82031 Grünwald / DE | ||
Frühere [1986/08] | Hoefer, Theodor, Dipl.-Ing. Hoefer, Schmitz, Weber Patentanwälte Ludwig-Ganghofer-Strasse 20 D-82031 Grünwald / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85101176.7 | 05.02.1985 | [1986/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19840024369U | 17.08.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 8424369 U | [1986/08] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0171490 | Datum: | 19.02.1986 | Sprache: | DE | [1986/08] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0171490 | Datum: | 13.05.1987 | Sprache: | DE | [1987/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0171490 | Datum: | 11.12.1991 | Sprache: | DE | [1991/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.03.1987 | Klassifikation | IPC: | B42D5/04, B42F7/14 | [1986/08] | CPC: |
B42D5/043 (EP,US);
B42D5/045 (EP,US);
B42D5/046 (EP,US);
B42F7/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1986/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gehäuse für Kalenderblätter | [1986/08] | Englisch: | Case for calendar sheets | [1986/08] | Französisch: | Boîte pour feuilles de calendrier | [1986/08] | Prüfungsverfahren | 13.11.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1988/03] | 11.01.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.05.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.10.1989 | Antrag auf Entscheidung eingegangen: (all rights) | 28.03.1990 | Ergebnis des Antrags auf Entscheidung ((all rights)): Antrag stattgegeben | 13.12.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 17.01.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.04.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.04.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.09.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.02.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.08.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.08.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.08.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.08.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 29.02.1988 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   25.08.1988 | 28.02.1989 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   25.08.1989 | 28.02.1990 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   21.08.1990 | 28.02.1991 | 07   M06   Gebühr entrichtet am   28.08.1991 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | SE | 11.12.1991 | NL | 31.03.1992 | [1992/37] |
Frühere [1992/28] | SE | 11.12.1991 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR461955 (FRANCOIS ISIDORE LAVERAN [FR]); | [X]GB197169 (JOHN FREDERICK BENNET); | [A]DE818338 (LUDWIG BAUNER BUCHDRUCKEREI ME); | [A]FR2440902 (LICINVEST AG [CH]) |