EP0157191 - Verfahren und Vorrichtung zum Messen der Geschwindigkeit und der Position in einem Servomechanismus [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.05.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.11.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 29.12.1999 [1999/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Berkeley Process Controls Inc. 5327-K Jacuzzi St. US-Richmond, California 94804 / US | [1985/41] | Erfinder | 01 /
Sagues, Paul 1731-D Spruce Street Berkeley California 94709 / US | [1985/41] | Vertreter | Howden, Christopher A., et al FORRESTER & BOEHMERT Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1985/41] | Howden, Christopher Andrew, et al FORRESTER & BOEHMERT Franz-Joseph-Strasse 38 D-80801 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85102402.6 | 04.03.1985 | [1985/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19840586250 | 05.03.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 586250 | [1985/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0157191 | Datum: | 09.10.1985 | Sprache: | EN | [1985/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0157191 | Datum: | 22.04.1987 | Sprache: | EN | [1987/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0157191 | Datum: | 18.07.1990 | Sprache: | EN | [1990/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.03.1987 | Klassifikation | IPC: | G05B19/407, G01P3/42 | [1990/29] | CPC: |
G05B19/21 (EP,US);
G01P13/045 (EP,US);
G05B19/4142 (EP,US);
G05B2219/34006 (EP,US);
G05B2219/34242 (EP,US);
G05B2219/35238 (EP,US);
|
Frühere IPC [1985/41] | G05B19/407 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum Messen der Geschwindigkeit und der Position in einem Servomechanismus | [1985/41] | Englisch: | Method and apparatus for measuring velocity and position in servo system | [1985/41] | Französisch: | Méthode et appareil pour la mesure de la vitesse et de la position dans un système asservi | [1985/41] | Prüfungsverfahren | 07.10.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1987/49] | 22.11.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.03.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.08.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 20.12.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 11.01.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.04.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.04.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.04.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.03.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.03.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.03.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.03.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 18.07.1990 | BE | 18.07.1990 | SE | 18.07.1990 | LU | 31.03.1991 | [1999/52] |
Frühere [1991/34] | AT | 18.07.1990 | |
BE | 18.07.1990 | ||
SE | 18.07.1990 | ||
Frühere [1991/29] | AT | 18.07.1990 | |
SE | 18.07.1990 | ||
Frühere [1991/16] | SE | 18.07.1990 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE2150397 (LICENTIA GMBH); | [Y]US4214193 (MASON MARTIN K [US]); | [Y]US4245297 (BERTRAM SIDNEY); | [Y]WO8102347 (ZEUS INT TRADING CO LTD [GB], et al) |