EP0161436 - Neue Redox-Indikatoren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.06.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.06.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.08.1988 [1988/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [1985/47] | Für alle benannten Staaten BOEHRINGER MANNHEIM GMBH D-68298 Mannheim / DE | Erfinder | 01 /
Deneke, Ulfert, Dr.rer.nat. Birkenweg 5 D-6149 Rimbach-Zotzenbach / DE | 02 /
Güthlein, Werner, Dr.rer.nat. Im Sennteich 31 D-6800 Mannheim 24 / DE | 03 /
Kuhr, Manfred, Dr.rer.nat. Werthmannweg 23 D-6800 Mannheim 31 / DE | 04 /
Merdes, Hartmut, Dr.rer.nat. Schusterstrasse 11 D-6900 Heidelberg 1 / DE | 05 /
Murawski, Hans-Rüdiger, Dr.rer.nat Carl-Lepper-Strasse 10 D-6840 Lampertheim / DE | 06 /
Wielinger, Hans, Dr.phil. Im Langgewann 7 D-6940 Weinheim / DE | [1985/47] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85103548.5 | 26.03.1985 | [1985/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19843411997 | 31.03.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3411997 | [1985/47] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0161436 | Datum: | 21.11.1985 | Sprache: | DE | [1985/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0161436 | Datum: | 02.09.1987 | Sprache: | DE | [1987/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.10.1985 | Klassifikation | IPC: | C12Q1/28, C07D233/64, C07D403/04, C07D455/04, C07D405/04 | [1985/47] | CPC: |
C07D233/64 (EP,US);
C07D403/04 (EP,US);
C07D405/04 (EP,US);
C07D455/04 (EP,US);
C12Q1/28 (EP,US);
C12Q2326/00 (EP,US);
Y10T436/206664 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Neue Redox-Indikatoren | [1985/47] | Englisch: | Redox indicators | [1985/47] | Französisch: | Indicateurs redox | [1985/47] | Prüfungsverfahren | 26.03.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1985/47] | 30.05.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 29.07.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.11.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 24.02.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.05.1987 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.05.1987 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.06.1988 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1988/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.03.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1648840 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH); | [A]DE1917997 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH); | [A]DE1917996 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH); | [A]EP0030684 (MILES LAB [US]); | [A]EP0068438 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH [DE]); | [A]EP0068356 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH [DE]); | [A]EP0071730 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH [DE]) | [A] - RESEARCH DISCLOSURE, Nr. 160, August 1977, Seiten 19 -24, no. 16034, Homewell, Havant, Hampshire, GB; "Compositions for the detection of H2O2" | Prüfung | EP0122641 |