EP0163132 - Aus einer sechs-Transistor-Speicherzelle mit zwei CMOS-Invertern bestehende Halbleiter-Speichervorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.01.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.01.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.02.1990 [1990/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Toshiba 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-8572 / JP | [N/P] |
Frühere [1985/49] | Für alle benannten Staaten KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210, Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Masuoka, Fujio c/o Patent Division K.K. Toshiba 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105 / JP | 02 /
Ochii, Kiyofumi c/o Patent Division K.K. Toshiba 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105 / JP | [1989/11] |
Frühere [1985/49] | 01 /
Masuoka, Fujio c/o Patent Division K.K. toshiba 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105 / JP | ||
02 /
Ochii, Kiyofumi c/o Patent Division K.K. toshiba 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105 / JP | Vertreter | Lehn, Werner, et al Hoffmann Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 81904 München / DE | [N/P] |
Frühere [1985/49] | Lehn, Werner, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85105039.3 | 25.04.1985 | [1985/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19840085617 | 27.04.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 8561784 | JP19840085618 | 27.04.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 8561884 | JP19840253026 | 30.11.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25302684 | JP19840253027 | 30.11.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25302784 | [1985/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0163132 | Datum: | 04.12.1985 | Sprache: | EN | [1985/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0163132 | Datum: | 15.03.1989 | Sprache: | EN | [1989/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.09.1985 | Klassifikation | IPC: | H01L27/10, H01L23/52, G11C11/40 | [1985/49] | CPC: |
H01L23/53271 (EP,US);
H10B10/12 (EP,KR,US);
H01L21/32155 (KR);
H01L21/76838 (KR);
H01L27/092 (KR);
H01L2924/0002 (EP,US);
Y10S257/903 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1985/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Aus einer sechs-Transistor-Speicherzelle mit zwei CMOS-Invertern bestehende Halbleiter-Speichervorrichtung | [1985/49] | Englisch: | A semiconductor memory device comprising a matrix of six-transistor memory cells with a pair of CMOS inverters | [1989/11] | Französisch: | Dispositif de mémoire à semi-conducteur comprenant une cellule de mémoire à six transistors à deux inverseurs CMOS | [1985/49] |
Frühere [1985/49] | A semiconductor memory device comprised of sex-transistor memory cell with a pair of CMOS inverters | Prüfungsverfahren | 25.04.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1985/49] | 20.08.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.01.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 31.08.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.11.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.11.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.12.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.04.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.04.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JP5661158 ; | [A]DE3002343 (NIPPON ELECTRIC CO); | [A]WO8102222 (MOSTEK CORP [US]); | [Y]EP0098737 (FUJITSU LTD [JP]) |