Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | CH | | DE | | FR | | GB | | IT | | LI | | NL | | Prüfungsverfahren | 29.06.1989 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet
[1989/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.06.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.06.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 28.04.1989 | M01  
Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.1989 | 05   M06  
Noch nicht entrichtet | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 15.01.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | AT BE CH DE FR GB IT LI NL | | Datum des Ereignisses: | 05.10.1988 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | AT BE CH DE FR GB IT LI NL | | Datum des Ereignisses: | 29.11.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 19890406 | | Datum des Ereignisses: | 08.08.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | SCHWAIER, ARNOLD, DIPL.-ING. | | Datum des Ereignisses: | 17.08.1988 | | Beschreibung des Ereignisses: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Datum des Ereignisses: | 16.11.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 12.10.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |